EP0777407 - Méthode pour rendre hermétiquement étanche un boîtier contenant des composants électromagnétiques et boîtier étanche obtenu par celle-ci [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 13.02.2004 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 04.01.2008 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IT | publié le 06.02.2008 [2008/06] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Automotive Lighting Italia S.p.A. Via Cavallo, 18 10078 Venaria Reale (Torino) / IT | [N/P] |
Précédent [2000/13] | Pour tous les Etats désignés Automotive Lighting Italia Spa Via Cavallo, 18 10078 Venaria Reale (Torino) / IT | ||
Précédent [1997/23] | Pour tous les Etats désignés MAGNETI MARELLI S.p.A. Via Griziotti 4 20145 Milano / IT | Inventeur(s) | 01 /
Portoso, Mauro Via Monviso, 11 10090 Sangano / IT | 02 /
Todesco, Floriano Via Di Vittorio, 17/B 10093 Collegno / IT | 03 /
Lando, Claudio Via Piranesi, 35 20137 Milano / IT | [1997/23] | Mandataire(s) | Plebani, Rinaldo, et al Studio Torta S.p.A. Via Viotti, 9 10121 Torino / IT | [N/P] |
Précédent [1997/23] | Plebani, Rinaldo, et al STUDIO TORTA S.r.l., Via Viotti, 9 10121 Torino / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 96118923.0 | 26.11.1996 | [1997/23] | Numéro de priorité, date | IT1995TO00950 | 28.11.1995 Format original publié: IT TO950950 | [1997/23] | Langue de dépôt | IT | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0777407 | Date: | 04.06.1997 | Langue: | EN | [1997/23] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0777407 | Date: | 09.04.2003 | Langue: | EN | [2003/15] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 20.03.1997 | Classification | IPC: | H05K5/06 | [1997/23] | CPC: |
H05K5/062 (EP);
H05K5/063 (EP)
| Etats contractants désignés | DE, ES, FR, GB, IT [1997/23] | Titre | Allemand: | Verfahren zur Abdichtung eines Gehäuses für elektromagnetische Bauteile und so abgedichtetes Gehäuse | [1997/23] | Anglais: | Method of hermetically sealing a container of electromechanical components and sealed container thus obtained | [1997/23] | Français: | Méthode pour rendre hermétiquement étanche un boîtier contenant des composants électromagnétiques et boîtier étanche obtenu par celle-ci | [1997/23] | Procédure d'examen | 27.05.1997 | Requête en examen déposée [1997/32] | 27.12.2000 | Requête en examen accéléré déposée | 27.04.2001 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 27.04.2001 | Décision sur la requête en examen accéléré - acceptée: Oui | 24.08.2001 | Réponse à une notification de la division dexamen | 09.11.2001 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 14.03.2002 | Réponse à une notification de la division dexamen | 06.06.2002 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 11.10.2002 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 27.12.2002 | Taxe de délivrance payée | 27.12.2002 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 12.01.2004 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2004/14] | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.11.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.11.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 22.11.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 26.11.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 29.11.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | IT | 09.04.2003 | ES | 30.10.2003 | GB | 26.11.2003 | [2008/06] |
Précédent [2004/45] | ES | 30.10.2003 | |
GB | 26.11.2003 | ||
Précédent [2004/04] | ES | 30.10.2003 | Citations: | Recherche | [X]GB975059 (BOSCH GMBH ROBERT) [X] 1,9 * the whole document *; | [A]GB2115084 (PLESSEY CO PLC) [A] 1* page 1, line 70 - line 93 *; | [A]DE4407967 (LEUZE ELECTRONIC GMBH & CO [DE]) [A] 1-4,9 * the whole document * |