Date | Description | Bulletin européen des brevets, Date et numéro |
---|---|---|
09.05.2002 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 26.06.2002 [2002/26] |
04.01.2002 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 20.02.2002 [2002/08] |
12.01.2001 | Délivrance (prévue) | publié le 28.02.2001 [2001/09] |
05.01.2001 | Taxe annuelle | |
23.10.2000 | Notification sur l'intention de délivrer un brevet | |
07.07.2000 | Notification sur l'intention de délivrer le brevet | |
07.07.2000 | Notification sur l'intention de délivrer un brevet | |
17.03.2000 | Premier rapport d'examen | |
15.03.2000 | Notification sur l'intention de délivrer le brevet | |
11.01.2000 | Taxe annuelle | |
12.01.1999 | Taxe annuelle | |
04.12.1998 | Liste definitive des désignations | publié le 20.01.1999 [1999/03] |
18.09.1998 | Requête en examen présentée | publié le 04.11.1998 [1998/45] |
20.03.1998 | Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets | publié le 06.05.1998 [1998/19] |