EP0839500 - Râpe à os [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 04.01.2002 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 09.05.2002 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 26.06.2002 [2002/26] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Quétin, Roswitha Jakob-Schober-Strasse 5 69181 Leimen / DE | [1998/19] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [1998/19] | Mandataire(s) | dompatent von Kreisler Selting Werner - Partnerschaft von Patent- und Rechtsanwälten mbB Deichmannhaus am Dom Bahnhofsvorplatz 1 50667 Köln / DE | [N/P] |
Précédent [1998/19] | Hilleringmann, Jochen, Dipl.-Ing., et al Patentanwälte von Kreisler-Selting-Werner, Bahnhofsvorplatz 1 (Deichmannhaus) 50667 Köln / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 96120473.2 | 19.12.1996 | [1998/19] | Numéro de priorité, date | DE1996144015 | 31.10.1996 Format original publié: DE 19644015 | [1998/19] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0839500 | Date: | 06.05.1998 | Langue: | DE | [1998/19] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0839500 | Date: | 28.02.2001 | Langue: | DE | [2001/09] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 17.09.1997 | Classification | IPC: | A61B17/16, A61F2/28 | [1998/19] | CPC: |
A61F2/4644 (EP,US);
A61B17/1659 (EP,US);
A61F2002/4645 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DK, ES, FR, GB, IT, LI, LU, PT, SE [1999/03] |
Précédent [1998/19] | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Knochenraspel | [1998/19] | Anglais: | Bone rasp | [1998/19] | Français: | Râpe à os | [1998/19] | Procédure d'examen | 03.09.1998 | Requête en examen déposée [1998/45] | 21.03.2000 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 12.07.2000 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 11.10.2000 | Taxe de délivrance payée | 11.10.2000 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 29.11.2001 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2002/08] | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.12.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.12.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 21.12.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | ES | 28.02.2001 | PT | 28.05.2001 | [2002/26] | Citations: | Recherche | [A]DE3734714 (LEIBINGER OSWALD GMBH) [A] 1 * figure 5 *; | [A]US5147407 (TAEGER KARL H [DE]); | [A]FR2712483 (SETIEY LOUIS [FR], et al) [A] 1 * figure 1 * |