EP0773367 - Pompe turbomoléculaire [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 26.03.1999 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 26.03.1999 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 12.05.1999 [1999/19] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés VARIAN S.p.A. Via Varian 54 10040 Leini' (Torino) / IT | [N/P] |
Précédent [1997/20] | Pour tous les Etats désignés VARIAN S.p.A. Via Varian 54 I-10040 Leini (Torino) / IT | Inventeur(s) | 01 /
Cerruti, Roberto Via Pozzo Stada 23 I-10139 Turin / IT | 02 /
Levi, Giampaolo Via Saluzzo 54 I-10125 Turin / IT | [1997/20] | Mandataire(s) | Robba, Eugenio, et al Studio "INTERPATENT" via Caboto 35 10129 Torino / IT | [N/P] |
Précédent [1997/20] | Robba, Eugenio, et al Studio "INTERPATENT" via Caboto 35 10129 Torino / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 96200164.0 | 24.01.1996 | [1997/20] | Numéro de priorité, date | IT1995TO00911 | 10.11.1995 Format original publié: IT TO950911 | [1997/20] | Langue de dépôt | IT | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0773367 | Date: | 14.05.1997 | Langue: | EN | [1997/20] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0773367 | Date: | 20.05.1998 | Langue: | EN | [1998/21] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 03.03.1997 | Classification | IPC: | F04D17/16, F04D19/04 | [1997/20] | CPC: |
F04D17/168 (EP,US);
F04D19/046 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [1997/20] | Titre | Allemand: | Turbomolekularpumpe | [1997/20] | Anglais: | Turbo-molecular pump | [1997/20] | Français: | Pompe turbomoléculaire | [1997/20] | Procédure d'examen | 08.07.1997 | Requête en examen déposée [1997/37] | 09.09.1997 | Requête en examen accéléré déposée | 16.10.1997 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 16.10.1997 | Décision sur la requête en examen accéléré - acceptée: Oui | 18.11.1997 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 13.01.1998 | Taxe de délivrance payée | 13.01.1998 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 23.02.1999 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1999/19] | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.11.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]FR2280809 (AMERICAN OPTICAL CORP [US]) [X] 1,2,4-6,10 * the whole document *; | [X]US4732529 (NARITA KIYOSHI [JP], et al) [X] 1,2,4-6,10 * the whole document *; | [A]EP0408791 (LEYBOLD AG [DE]) [A] 1,3 * page 4, column 5, line 13 - line 43; figure 5 *; | [X]DE4314418 (LEYBOLD AG [DE]) [X] 1,2,4-6,10 * the whole document *; | [X]DE4410656 (BALZERS PFEIFFER GMBH [DE]) [X] 1,2,4-6,10 * the whole document *; | [AD] - MATHIEU, "Efficient anti-corrosive protection for turbomolecular pumps, the inverted dynamic seal eliminates the purge gas line connection", VACUUM, GREAT BRITAIN, (1993), vol. 44, no. 5-7, pages 701 - 703, XP000570107 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0042-207X(93)90128-W |