EP0757289 - Procédé de préparation d'une plaque d'impression lithographique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 11.05.2001 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 11.01.2003 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): NL | publié le 26.02.2003 [2003/09] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Agfa-Gevaert N.V. Septestraat 27 2640 Mortsel / BE | [N/P] |
Précédent [2000/28] | Pour tous les Etats désignés AGFA-GEVAERT N.V. Septestraat 27 2640 Mortsel / BE | ||
Précédent [1997/06] | Pour tous les Etats désignés AGFA-GEVAERT naamloze vennootschap Septestraat 27 B-2640 Mortsel / BE | Inventeur(s) | 01 /
Deprez, Lode, c/o Agfa Gevaert N.V. IIE 3800, Septestraat 27 2640 Mortsel / BE | 02 /
Vaes, Jos, c/o Agfa Gevaert N.V. IIE 3800, Septestraat 27 2640 Mortsel / BE | [1997/06] | Numéro de la demande, date de dépôt | 96202099.6 | 24.07.1996 | [1997/06] | Numéro de priorité, date | EP19950202134 | 04.08.1995 Format original publié: EP 95202134 | [1997/06] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0757289 | Date: | 05.02.1997 | Langue: | EN | [1997/06] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0757289 | Date: | 12.07.2000 | Langue: | EN | [2000/28] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 04.12.1996 | Classification | IPC: | G03F7/07, G03F7/06 | [1997/06] | CPC: |
G03F7/063 (EP)
| Etats contractants désignés | BE, DE, FR, GB, NL [1997/06] | Titre | Allemand: | Verfahren zur Herstellung einer lithographischen Druckplatte | [1997/06] | Anglais: | A method for making a lithographic printing plate | [1997/06] | Français: | Procédé de préparation d'une plaque d'impression lithographique | [1997/06] | Procédure d'examen | 05.08.1997 | Requête en examen déposée [1997/40] | 23.06.1998 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 04.07.1998 | Réponse à une notification de la division dexamen | 26.11.1998 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 11.12.1998 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.04.1999 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 30.04.1999 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.10.1999 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 29.12.1999 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 10.04.2000 | Taxe de délivrance payée | 10.04.2000 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 13.04.2001 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2001/26] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.07.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 02.08.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | BE | 12.07.2000 | NL | 12.07.2000 | [2003/09] |
Précédent [2001/22] | BE | 12.07.2000 | Citations: | Recherche | [X]EP0665466 (AGFA GEVAERT NV) [X] 1-3,7-10 * page 3, line 35 - line 39 * * page 8, line 11 - line 22; claims 1,4 *; | [X]DE3933969 (MITSUBISHI PAPER MILLS) [X] 1-10 * page 2, line 3 - line 6 * * page 3, line 20 - line 30 * * page 7, line 10 - line 26 * * page 8, line 1 - line 9 * * page 8, line 59 - page 9, line 27; table 1 * * example 3 *; | [Y]JPH05278363 ; | [A]US5256190 (BARTH THOMAS M) [A] * claim 1 *; | [Y]EP0639798 (MITSUBISHI PAPER MILLS) [Y] 1-10 * page 2, line 56 - page 4, line 22 * * page 5, line 15 - line 26 *; | [DPX]EP0678786 (AGFA-GEVAERT) [DPX] 1-10 * page 5, line 3 - line 7 * * page 12, line 10 - line 30; claims 1-9 * | [Y] - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, vol. 93, no. 47, Database accession no. 93-374248, XP002018610 & JPH05278363 A 19931026 (MITSUBISHI PAPER MILLS LTD) [Y] 1-10 * abstract * |