EP0770798 - Embrayage pour une transmission mécanique automatique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 12.01.2001 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.01.2001 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 28.02.2001 [2001/09] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Eaton Corporation Eaton Center, 1111 Superior Avenue Cleveland, Ohio 44114-2584 / US | [N/P] |
Précédent [1998/42] | Pour tous les Etats désignés EATON CORPORATION Eaton Center, 1111 Superior Avenue Cleveland, Ohio 44114-2584 / US | ||
Précédent [1997/18] | Pour tous les Etats désignés EATON CORPORATION Eaton Center, 1111 Superior Avenue Cleveland Ohio 44114 / US | Inventeur(s) | 01 /
Gooch, Douglas Craig 8086 Yorkville Lane Richland, Michigan / US | 02 /
Waling, Loyd Alan 8712 N.24th Street, Kalamazoo Michigan / US | 03 /
Steurer, John Scott 1118 Lynn Avenue, Kalamazoo Michigan 49008-2953 / US | [1997/28] |
Précédent [1997/18] | 01 /
Gooch, Douglas Craig 8086 Yorkville Lane Richland, Michigan / US | ||
02 /
Waling, Loyd Alan 8712 N.24th Street, Kalamazoo Michigan / US | |||
03 /
Steurer, John Scott 1219 Cherry, Kalamazoo Michigan / US | Mandataire(s) | Clarke, Geoffrey Howard, et al Eaton B.V. P.O.Box 75777 1118 ZX Luchthaven Schiphol / NL | [N/P] |
Précédent [1997/18] | Clarke, Geoffrey Howard, et al Eaton House, Staines Road Hounslow, Middlesex TW4 5DX / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 96203716.4 | 24.12.1993 | [1997/18] | Numéro de priorité, date | US19920998901 | 30.12.1992 Format original publié: US 998901 | [1997/18] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0770798 | Date: | 02.05.1997 | Langue: | EN | [1997/18] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0770798 | Date: | 17.06.1998 | [1998/25] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0770798 | Date: | 15.03.2000 | Langue: | EN | [2000/11] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 08.05.1998 | Classification | IPC: | F16H45/02, F16D25/0638 | [1998/26] | CPC: |
F16H57/04 (EP,US);
F16H45/02 (EP,KR,US);
F16D25/0638 (EP,US);
F16D43/284 (EP,US);
F16H45/00 (EP,US);
F16H61/142 (EP,US);
|
Précédent IPC [1997/18] | F16H45/02 | Etats contractants désignés | AT, DE, ES, FR, GB, IT, SE [1997/18] | Titre | Allemand: | Kupplungseinheit eines automatischen, mechanischen Getriebes | [1997/18] | Anglais: | Clutch assembly for an automatic mechanical transmission | [1997/18] | Français: | Embrayage pour une transmission mécanique automatique | [1997/18] | Procédure d'examen | 27.11.1998 | Requête en examen déposée [1999/04] | 26.04.1999 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Non) | 14.08.1999 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : accor postérieur) | 02.09.1999 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 20.11.1999 | Taxe de délivrance payée | 20.11.1999 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP93310549.6 / EP0605234 | Opposition(s) | 16.12.2000 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2001/09] | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.01.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 13.01.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 05.12.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 21.12.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 06.12.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US3306408 (KAHLE GLENN W) [A] 1,2 * column 4, line 6 - line 40; figure 1 *; | [A]GB1273859 (BORG WARNER LTD [GB]) [A] 1,5,6 * page 1 - page 3; figures 1,2 *; | [A]DE2409515 (DAIMLER BENZ AG) [A] 1,5,6 * page 1 - page 7; figure 2 *; | [DA]US4860861 (GOOCH DOUGLAS C [US], et al) [DA] 1* column A; figure 3A * | par le demandeur | US4860861 |