EP0726508 - Horloge en temps réel pour téléphone mobil [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 15.02.2003 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 15.02.2003 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 02.04.2003 [2003/14] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Nokia Corporation Keilalahdentie 4 02150 Espoo / FI | [2002/11] |
Précédent [1996/33] | Pour tous les Etats désignés NOKIA MOBILE PHONES LTD. P.O. Box 86 SF-24101 Salo / FI | Inventeur(s) | 01 /
Frampton, Simon 46 Quail Gardens, Selsdon Vale South Croydon, Surrey CR2 8TF / GB | [1996/33] | Mandataire(s) | Haws, Helen Louise, et al Nokia IPR Department Nokia (UK) Limited Summit Avenue Southwood Farnborough Hampshire GU14 0NZ / GB | [N/P] |
Précédent [1996/33] | Haws, Helen Louise, et al Nokia Mobile Phones, Patent Department, St. Georges Court/St. Georges Road, 9 High Street Camberley, Surrey GU15 3QZ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 96300471.8 | 24.01.1996 | [1996/33] | Numéro de priorité, date | GB19950002350 | 07.02.1995 Format original publié: GB 9502350 | [1996/33] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0726508 | Date: | 14.08.1996 | Langue: | EN | [1996/33] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0726508 | Date: | 10.04.2002 | Langue: | EN | [2002/15] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 12.06.1996 | Classification | IPC: | G04G7/02, H04Q7/32 | [1996/33] | CPC: |
H04W52/029 (EP,US);
G04R40/02 (EP,US);
G04R40/06 (EP,US);
H04W56/0035 (EP,US);
Y02D30/70 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, SE [1996/33] | Titre | Allemand: | Echtzeituhr geeignet für ein Mobiltelefon | [1996/33] | Anglais: | Real time clock suitable for a mobile telephone | [1996/33] | Français: | Horloge en temps réel pour téléphone mobil | [1996/33] | Procédure d'examen | 14.02.1997 | Requête en examen déposée [1997/16] | 23.01.1998 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 01.07.1998 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 14.08.1998 | Réponse à une notification de la division dexamen | 01.02.1999 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 16.07.1999 | Réponse à une notification de la division dexamen | 31.08.2000 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 21.12.2000 | Réponse à une notification de la division dexamen | 29.05.2001 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Non) | 11.06.2001 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : accor postérieur) | 01.08.2001 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 12.11.2001 | Taxe de délivrance payée | 12.11.2001 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 13.01.2003 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2003/14] | Requête en poursuite de la procédure de: | 14.08.1998 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 14.08.1998 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 14.08.1998 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 08.01.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 11.01.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 10.01.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 11.01.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 14.01.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XA]EP0586256 (NOKIA MOBILE PHONES LTD [FI]) [X] 1,6,10 * column 2, line 27 - line 58 * * column 3, line 26 - line 30 * * column 3, line 53 - column 4, line 6 * [A] 11,12; | [Y]EP0635941 (SAGEM [FR]) [Y] 1 * column 5, line 6 - column 6, line 7; figure 4 *; | [Y]US4114363 (IMAMURA YOICHI) [Y] 1 * column 1, line 21 - line 26 * * column 1, line 33 - line 37 * * column 1, line 56 - column 2, line 12 * * column 5, line 1 - line 17 * * column 5, line 26 - line 38; figure 4 *; | [A]EP0619685 (NEC CORP [JP]) [A] 1,10 * column 2, line 22 - line 42 * * column 3, line 18 - line 47 * * column 4, line 4 - line 39 *; | [PX]GB2288899 (NEC CORP [JP]) [PX] 1 * abstract *; | [A]EP0305200 (PRECISION STANDARD TIME INC [US]); | [A]EP0565180 (PHILIPS ELECTRONICS UK LTD [GB], et al) |