EP0732600 - Magnétomètre à impulsion active [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [1996/38] | Magnétomètre active à impulsion | ||
[2002/08] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 19.09.2003 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 13.11.2009 | Changement - mandataire | publié le 16.12.2009 [2009/51] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés RAYTHEON COMPANY 2000 East El Segundo Boulevard P.O. Box 902 El Segundo, CA 90245 / US | [N/P] |
Précédent [1999/28] | Pour tous les Etats désignés Raytheon Company P.O. Box 902, 2000 El Segundo Blvd. El Segundo, California 90245 / US | ||
Précédent [1999/08] | Pour tous les Etats désignés HUGHES MISSILE SYSTEMS COMPANY 7200 Hughes Terrace Los Angeles, California 90045 / US | ||
Précédent [1998/39] | Pour tous les Etats désignés Raytheon Company Bldg. R11 - M/S M365, P.O. Box 902, 2000 El Segundo Blvd. El Segundo, California 90245 / US | ||
Précédent [1996/38] | Pour tous les Etats désignés HUGHES MISSILE SYSTEMS COMPANY 7200 Hughes Terrace Los Angeles, California 90045 / US | Inventeur(s) | 01 /
Frazier, Lawrence M. 3432 Gauntlet Drive West Covina, California 91792 / US | [1996/38] | Mandataire(s) | Jackson, Richard Eric Carpmaels & Ransford LLP One Southampton Row London WC1B 5HA / GB | [N/P] |
Précédent [2009/51] | Jackson, Richard Eric Carpmaels & Ransford 43-45 Bloomsbury Square London WC1A 2RA / GB | ||
Précédent [1996/38] | Jackson, Richard Eric Carpmaels & Ransford, 43 Bloomsbury Square London WC1A 2RA / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 96301239.8 | 23.02.1996 | [1996/38] | Numéro de priorité, date | US19950405690 | 17.03.1995 Format original publié: US 405690 | [1996/38] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0732600 | Date: | 18.09.1996 | Langue: | EN | [1996/38] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0732600 | Date: | 05.08.1998 | [1998/32] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0732600 | Date: | 13.11.2002 | Langue: | EN | [2002/46] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 18.06.1998 | Classification | IPC: | G01V3/10, G01V3/08 | [1998/32] | CPC: |
G01V3/08 (EP,US)
|
Précédent IPC [1996/38] | G01V3/10 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB [1996/38] | Titre | Allemand: | Aktiv-Puls-Magnetometer | [2002/08] | Anglais: | Active impulse magnetometer | [1996/38] | Français: | Magnétomètre à impulsion active | [2002/08] |
Précédent [1996/38] | Aktive Pulse-Magnetometer | ||
Précédent [1996/38] | Magnétomètre active à impulsion | Procédure d'examen | 22.09.1998 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 19.01.1999 | Requête en examen déposée [1999/11] | 16.02.2001 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 05.06.2001 | Réponse à une notification de la division dexamen | 06.02.2002 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 11.06.2002 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 18.07.2002 | Taxe de délivrance payée | 18.07.2002 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 14.08.2003 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2003/45] | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.01.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 15.01.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 19.01.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 19.01.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 21.01.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]DE1180550 (CLAUS COLANI); | [A]FR2206512 (CIE GLE DE GEOPHYSIQUE [FR]); | [Y]EP0274450 (KOLECTRIC LIMITED [GB]); | [Y]EP0309255 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP [JP]); | [X]US4868504 (JOHNSON DAVID E [US]); | [X]US5025218 (RAMSTEDT CLARENCE F [US]); | [A]EP0434089 (ASEA BROWN BOVERI [SE]); | [X]AU3112693 ; | [PA]WO9603662 (MARIDAN AUTONOMOUS UNDERWATER [DK], et al); | [E]US5506506 (CANDY BRUCE H [AU]) |