EP0758612 - Récipient emboîtable et empilable [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 26.11.1999 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 26.11.1999 | Demande réputée retirée | publié le 12.01.2000 [2000/02] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Lin Pac Mouldings Limited Deykin Avenue Witton Birmingham B6 HY / GB | [N/P] |
Précédent [1997/08] | Pour tous les Etats désignés LIN PAC MOULDINGS LIMITED Deykin Avenue Witton Birmingham B6 HY / GB | Inventeur(s) | 01 /
Mallan, Lee 19 Ashley Drive, Hertford Northwich, Cheshire CW8 3AQ / GB | [1997/08] | Mandataire(s) | Walters, Frederick James Urquhart-Dykes & Lord 30 Welbeck Street London W1M 7PG / GB | [N/P] |
Précédent [1997/51] | Walters, Frederick James Urquhart-Dykes & Lord 91 Wimpole Street London W1M 8AH / GB | ||
Précédent [1997/44] | Walters, Frederick James Windmill Bank Sandlands Grove GB-Walton-on-the-Hill, Surrey KT20 7UZ / GB | ||
Précédent [1997/08] | Walters, Frederick James Urquhart-Dykes & Lord 91 Wimpole Street London W1M 8AH / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 96303766.8 | 24.05.1996 | [1997/08] | Numéro de priorité, date | GB19950016695 | 15.08.1995 Format original publié: GB 9516695 | GB19950019274 | 21.09.1995 Format original publié: GB 9519274 | [1997/08] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0758612 | Date: | 19.02.1997 | Langue: | EN | [1997/08] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 04.12.1996 | Classification | IPC: | B65D21/04 | [1997/08] | CPC: |
B65D21/045 (EP)
| Etats contractants désignés | BE, DE, ES, FR, GB, IT, NL, SE [1997/08] | Titre | Allemand: | In- und aufeinanderstapelbarer Behälter | [1997/08] | Anglais: | A nesting and stacking container | [1997/08] | Français: | Récipient emboîtable et empilable | [1997/08] | Procédure dexamen | 23.07.1997 | Requête en examen déposée [1997/39] | 29.04.1998 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 10.09.1998 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2000/02] | 02.11.1998 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2000/02] | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.05.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.05.1999 | 04   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]FR2563188 (MANUJET) [X] 1-21 * the whole document *; | [X]FR2504889 (MANUJET) [X] 1-4,9,10,12-14,16-21 * page 5, line 1 - page 8, line 31; figures 1-7 *; | [X]AU3020677 (ACUMEN IND.) [X] 1-21 * page 4, line 23 - page 7, line 16; figures 1-8 *; | [A]GB1243387 (MOLDED FIBER GLASS BODY CY) [A] 1,6 * page 2, line 76 - line 128; figures 1-8 * |