EP0749044 - Composition pour photoréserve de type positif [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 06.07.2001 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 06.07.2001 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 22.08.2001 [2001/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD. 150, Nakamaruko Nakahara-ku Kawasaki-shi, Kanagawa-ken / JP | [N/P] |
Précédent [1996/51] | Pour tous les Etats désignés TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD. 150, Nakamaruko Nakahara-ku Kawasaki-shi Kanagawa-ken / JP | Inventeur(s) | 01 /
Sato, Kazufumi 2382-10, Kamimizo Sagamihara-shi, Kanagawa-ken / JP | 02 /
Nitta, Kazuyuki 8-21, Ichinomiya 7-chome, Samukawa-machi Koza-gun, Kanagawa-ken / JP | 03 /
Yamazaki, Akiyoshi 13-14, Sasage 7-chome, Konan-ku Yokohama-shi, Kanagawa-ken / JP | 04 /
Sakai, Yoshika 1983-11, Nurumizu Atsugi-shi, Kanagawa-ken / JP | 05 /
Nakayama, Toshimasa 9-12, Takada 4-chome Chigasaki-shi, Kanagawa-ken / JP | [1996/51] | Mandataire(s) | Baverstock, Michael George Douglas, et al BOULT WADE TENNANT, Verulam Gardens 70 Gray's Inn Road London WC1X 8BT / GB | [N/P] |
Précédent [1996/51] | Baverstock, Michael George Douglas, et al BOULT WADE TENNANT 27 Furnival Street London, EC4A 1PQ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 96304002.7 | 03.06.1996 | [1996/51] | Numéro de priorité, date | JP19950149285 | 15.06.1995 Format original publié: JP 14928595 | [1996/51] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0749044 | Date: | 18.12.1996 | Langue: | EN | [1996/51] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0749044 | Date: | 16.04.1997 | [1997/16] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0749044 | Date: | 06.09.2000 | Langue: | EN | [2000/36] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 28.02.1997 | Classification | IPC: | G03F7/004, G03F7/039 | [1997/15] | CPC: |
G03F7/039 (EP,US);
G03F7/004 (KR);
G03F7/0045 (EP,US);
Y10S430/106 (EP,US)
|
Précédent IPC [1996/51] | G03F7/004 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [1996/51] | Titre | Allemand: | Positiv arbeitende Fotoresistzusammensetzung | [1996/51] | Anglais: | Positive-working photoresist composition | [1996/51] | Français: | Composition pour photoréserve de type positif | [1996/51] | Procédure d'examen | 09.07.1997 | Requête en examen déposée [1997/37] | 06.08.1998 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 31.08.1998 | Réponse à une notification de la division dexamen | 10.11.1999 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Non) | 07.01.2000 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : accor postérieur) | 21.01.2000 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 05.04.2000 | Taxe de délivrance payée | 05.04.2000 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 07.06.2001 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2001/34] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.05.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 25.05.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 08.06.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]EP0611998 (HOECHST JAPAN [JP]) [Y] 1-11 * page 7, line 55 - line 56 * * page 11; example A11 * * claims 1,15 *; | [Y]EP0537524 (SHIPLEY CO [US]) [Y] 1-11 * page 4, column 6, line 11 - line 14 * * page 8, column 14, line 56 - line 58 * * page 9, column 15, line 1 - line 5 * * page 10; example 2 * * claim 2 *; | [A]WO9401805 (HOECHST AG [DE], et al) [A] 1-11 * page 6, line 27 - line 28 *; | [PA]EP0660187 (JAPAN SYNTHETIC RUBBER CO LTD [JP]) [PA] 1-11 * page 8, line 23 - line 56 *; | [A]EP0628876 (IBM [US]) [A] 1-11 * claim 16 * |