EP0755781 - Plaques lithographiques à couches métalliques minces laissant une trace visible de l'enregistrement [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 09.03.2001 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 26.12.2003 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): GR | publié le 11.02.2004 [2004/07] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés PRESSTEK, INC. 8 Commercial Street Hudson, NH 03051 / US | [1997/05] | Inventeur(s) | 01 /
Lewis, Thomas E. 27 Pilgrim Circle E. Hampstead, New Hampshire 03826 / US | [1997/05] | Mandataire(s) | Hackett, Sean James, et al Marks & Clerk LLP Alpha Tower Suffolk Street Queensway Birmingham B1 1TT / GB | [N/P] |
Précédent [1999/47] | Hackett, Sean James, et al Marks & Clerk, Alpha Tower, Suffolk Street Queensway Birmingham B1 1TT / GB | ||
Précédent [1997/05] | Waldren, Robin Michael, et al MARKS & CLERK, 57-60 Lincoln's Inn Fields London WC2A 3LS / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 96305502.5 | 26.07.1996 | [1997/05] | Numéro de priorité, date | US19950508330 | 27.07.1995 Format original publié: US 508330 | [1997/05] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0755781 | Date: | 29.01.1997 | Langue: | EN | [1997/05] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0755781 | Date: | 03.05.2000 | Langue: | EN | [2000/18] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 26.11.1996 | Classification | IPC: | B41C1/00, B41C1/10 | [1997/05] | CPC: |
B41C1/1033 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, NL, PT, SE [1997/05] | Titre | Allemand: | Dünne Metallflachdruckplatten mit sichtbaren Aufzeichnungsspuren | [1997/05] | Anglais: | Thin-metal lithographic printing members with visible tracking layers | [1997/05] | Français: | Plaques lithographiques à couches métalliques minces laissant une trace visible de l'enregistrement | [1997/05] | Procédure d'examen | 25.07.1997 | Requête en examen déposée [1997/39] | 20.08.1998 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 23.12.1998 | Réponse à une notification de la division dexamen | 14.05.1999 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Non) | 15.09.1999 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : accor postérieur) | 29.10.1999 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 21.01.2000 | Taxe de délivrance payée | 21.01.2000 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 06.02.2001 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2001/17] | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.06.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 21.07.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 03.05.2000 | CH | 03.05.2000 | ES | 03.05.2000 | FI | 03.05.2000 | GR | 03.05.2000 | LI | 03.05.2000 | NL | 03.05.2000 | IE | 26.07.2000 | DK | 03.08.2000 | PT | 03.08.2000 | SE | 03.08.2000 | [2004/07] |
Précédent [2003/46] | AT | 03.05.2000 | |
CH | 03.05.2000 | ||
ES | 03.05.2000 | ||
FI | 03.05.2000 | ||
LI | 03.05.2000 | ||
NL | 03.05.2000 | ||
IE | 26.07.2000 | ||
DK | 03.08.2000 | ||
PT | 03.08.2000 | ||
SE | 03.08.2000 | ||
Précédent [2003/09] | AT | 03.05.2000 | |
CH | 03.05.2000 | ||
ES | 03.05.2000 | ||
FI | 03.05.2000 | ||
LI | 03.05.2000 | ||
NL | 03.05.2000 | ||
IE | 26.07.2000 | ||
PT | 03.08.2000 | ||
SE | 03.08.2000 | ||
Précédent [2002/26] | AT | 03.05.2000 | |
CH | 03.05.2000 | ||
ES | 03.05.2000 | ||
FI | 03.05.2000 | ||
LI | 03.05.2000 | ||
IE | 26.07.2000 | ||
PT | 03.08.2000 | ||
SE | 03.08.2000 | ||
Précédent [2002/02] | AT | 03.05.2000 | |
CH | 03.05.2000 | ||
FI | 03.05.2000 | ||
LI | 03.05.2000 | ||
IE | 26.07.2000 | ||
PT | 03.08.2000 | ||
SE | 03.08.2000 | ||
Précédent [2001/50] | AT | 03.05.2000 | |
FI | 03.05.2000 | ||
IE | 26.07.2000 | ||
PT | 03.08.2000 | ||
SE | 03.08.2000 | ||
Précédent [2001/29] | AT | 03.05.2000 | |
FI | 03.05.2000 | ||
PT | 03.08.2000 | ||
SE | 03.08.2000 | ||
Précédent [2001/27] | AT | 03.05.2000 | |
PT | 03.08.2000 | ||
SE | 03.08.2000 | ||
Précédent [2001/16] | AT | 03.05.2000 | |
PT | 03.08.2000 | ||
Précédent [2001/11] | AT | 03.05.2000 | Citations: | Recherche | [XY]GB1208731 (AGFA GEVAERT NV [BE]) [X] 1 * page 4, line 87 - line 97 * [Y] 1-17; | [DY]EP0580394 (PRESSTEK INC [US]) [DY] 1-17 * the whole document *; | [DY]EP0580393 (PRESSTEK INC [US]) [DY] 1-17 * the whole document *; | [PX]EP0678380 (PRESSTEK INC [US]) [PX] 1-17* claim 6 * |