Date | Description | Bulletin européen des brevets, Date et numéro |
---|---|---|
22.08.2003 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 08.10.2003 [2003/41] |
30.08.2002 | Délivrance (prévue) | publié le 16.10.2002 [2002/42] |
24.07.2002 | Taxe annuelle | |
23.07.2002 | Notification sur l'intention de délivrer un brevet | |
12.04.2002 | Notification sur l'intention de délivrer le brevet | |
12.04.2002 | Notification sur l'intention de délivrer un brevet | |
28.03.2002 | Changement - demande(s) divisionnaire(s) | publié le 15.05.2002 [2002/20] |
06.12.2001 | Notification sur l'intention de délivrer le brevet | |
20.07.2001 | Taxe annuelle | |
07.02.2001 | Rapport d'examen ou réponse | |
14.12.2000 | Rapport d'examen ou réponse | |
31.07.2000 | Rapport d'examen ou réponse | |
21.07.2000 | Taxe annuelle | |
06.04.2000 | Rapport d'examen ou réponse | |
07.03.2000 | Rapport d'examen ou réponse | |
29.10.1999 | Premier rapport d'examen | |
28.10.1999 | Rapport d'examen ou réponse | |
22.07.1999 | Taxe annuelle | |
17.07.1998 | Taxe annuelle | |
13.02.1998 | Requête en examen présentée | publié le 01.04.1998 [1998/14] |
27.06.1997 | Publication du rapport de recherche | publié le 13.08.1997 [1997/33] |
19.12.1996 | Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets | publié le 05.02.1997 [1997/06] |
24.08.1996 | Données PCT avant la publication européenne - taxe de base payées | |
24.08.1996 | Données PCT avant la publication européenne - paiement de la taxe de recherche |