EP0757407 - Des films et revêtements incorporant des chemins conducteurs anisotropes [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 15.02.2002 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 29.10.2004 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): GR | publié le 15.12.2004 [2004/51] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés LOCTITE (IRELAND) LIMITED Tallaght Business Park, Whitestown, Tallaght Dublin 24 / IE | [1997/06] | Inventeur(s) | 01 /
McArdle, Ciaran Bernard 17 Foxrock Manor, Leopardstown Road Dublin 18 / IE | 02 /
Burke, Joseph 34 Delbrook Park, Ballinteer Road Dundrum, Dublin 14 / IE | [1997/06] | Mandataire(s) | Marchant, James Ian, et al Elkington and Fife LLP Prospect House 8 Pembroke Road Sevenoaks, Kent TN13 1XR / GB | [N/P] |
Précédent [1997/06] | Marchant, James Ian, et al Elkington and Fife, Prospect House, 8 Pembroke Road Sevenoaks, Kent TN13 1XR / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 96305657.7 | 31.07.1996 | [1997/06] | Numéro de priorité, date | IE19950000589 | 01.08.1995 Format original publié: IE 950589 | [1997/06] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0757407 | Date: | 05.02.1997 | Langue: | EN | [1997/06] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0757407 | Date: | 11.04.2001 | Langue: | EN | [2001/15] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 31.10.1996 | Classification | IPC: | H01R4/04, H01F1/44 | [1997/06] | CPC: |
H05K3/323 (EP,US);
H01F41/16 (EP,US);
H01R4/04 (EP,US);
H05K2201/083 (EP,US);
H05K2203/104 (EP,US);
Y10S428/90 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [1997/06] | Etats autorisant lextension | AL | 29.08.1996 | LT | 29.08.1996 | LV | 29.08.1996 | SI | 29.08.1996 | Titre | Allemand: | Filme und Beschichtungen mit anisotropisch leitenden Bahnen darin | [1997/06] | Anglais: | Films and coatings having anisotropic conductive pathways therein | [1997/06] | Français: | Des films et revêtements incorporant des chemins conducteurs anisotropes | [1997/06] | Procédure d'examen | 01.08.1997 | Requête en examen déposée [1997/40] | 18.05.1999 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 21.09.1999 | Réponse à une notification de la division dexamen | 06.06.2000 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 08.09.2000 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 08.11.2000 | Taxe de délivrance payée | 08.11.2000 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 12.01.2002 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2002/14] | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.06.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 02.07.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 03.07.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 11.04.2001 | CH | 11.04.2001 | LI | 11.04.2001 | DK | 11.07.2001 | PT | 11.07.2001 | GR | 13.07.2001 | BE | 31.07.2001 | LU | 31.07.2001 | ES | 30.10.2001 | [2004/51] |
Précédent [2004/39] | AT | 11.04.2001 | |
CH | 11.04.2001 | ||
LI | 11.04.2001 | ||
DK | 11.07.2001 | ||
PT | 11.07.2001 | ||
BE | 31.07.2001 | ||
LU | 31.07.2001 | ||
ES | 30.10.2001 | ||
Précédent [2004/04] | AT | 11.04.2001 | |
CH | 11.04.2001 | ||
LI | 11.04.2001 | ||
DK | 11.07.2001 | ||
PT | 11.07.2001 | ||
BE | 31.07.2001 | ||
ES | 30.10.2001 | ||
Précédent [2003/46] | AT | 11.04.2001 | |
CH | 11.04.2001 | ||
LI | 11.04.2001 | ||
DK | 11.07.2001 | ||
PT | 11.07.2001 | ||
BE | 31.07.2001 | ||
Précédent [2003/06] | AT | 11.04.2001 | |
CH | 11.04.2001 | ||
LI | 11.04.2001 | ||
PT | 11.07.2001 | ||
BE | 31.07.2001 | ||
Précédent [2002/26] | AT | 11.04.2001 | |
CH | 11.04.2001 | ||
LI | 11.04.2001 | ||
PT | 11.07.2001 | ||
Précédent [2002/15] | AT | 11.04.2001 | |
CH | 11.04.2001 | ||
LI | 11.04.2001 | ||
Précédent [2002/14] | AT | 11.04.2001 | Citations: | Recherche | [YA]EP0402546 (KEY TECH INC [US]) [Y] 1,6,12,15 * claims 1,4,13,19 * [A] 2,4,7,9; | [A]WO9518476 (MINNESOTA MINING & MFG [US]); | [DPX]WO9520820 (LOCTITE IRELAND LTD [IE], et al) [DPX] 1-15* the whole document *; | [Y] - D.A.THOMPSON, "Liquid Magnetic Bubble Display", IBM TECHNICAL DISCLOSURE BULLETIN, NEW YORK US, (197411), vol. 17, no. 6, pages 1842 - 1843, XP002016043 [Y] 1,6,12,15 * page 1842, paragraph 1 - paragraph 2 * * page 1843, paragraph 2 - paragraph 3 * | [A] - SUNGHO JIN ET AL, "ANISOTROPICALLY CONDUCTIVE POLYMER FILMS WITH A UNIFORM DISPERSION OF PARTICLES", IEEE TRANSACTIONS ON COMPONENTS,HYBRIDS,AND MANUFACTURING TECHNOLOGY, (19931201), vol. 16, no. 8, pages 972 - 977, XP000443371 DOI: http://dx.doi.org/10.1109/33.273699 |