EP0779214 - Machine de cerclage [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 01.12.2000 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 01.12.2000 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 17.01.2001 [2001/03] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Illinois Tool Works Inc. 3600 West Lake Avenue Glenview, IL 60026 / US | [N/P] |
Précédent [1997/25] | Pour tous les Etats désignés ILLINOIS TOOL WORKS INC. 3600 West Lake Avenue Glenview, Illinois 60025 / US | Inventeur(s) | 01 /
Bell, Lem 1912 Jethro Avenue Zion, Illinois / US | 02 /
Pearson, Tim 26076 Spring Grove Road Antioch, Illinois / US | [1997/25] | Mandataire(s) | Rackham, Stephen Neil Gill Jennings & Every LLP Broadgate House 7 Eldon Street London EC2M 7LH / GB | [N/P] |
Précédent [1997/25] | Rackham, Stephen Neil GILL JENNINGS & EVERY, Broadgate House, 7 Eldon Street London EC2M 7LH / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 96309053.5 | 12.12.1996 | [1997/25] | Numéro de priorité, date | US19950573326 | 15.12.1995 Format original publié: US 573326 | [1997/25] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0779214 | Date: | 18.06.1997 | Langue: | EN | [1997/25] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0779214 | Date: | 02.07.1997 | [1997/27] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0779214 | Date: | 02.02.2000 | Langue: | EN | [2000/05] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 14.05.1997 | Classification | IPC: | B65B13/22, B65B13/16, B65H26/02, B65H23/04 | [1997/25] | CPC: |
B65B13/22 (EP,US);
B24D15/00 (KR);
B65B13/16 (EP,US);
B65H23/048 (EP,US);
B65H26/02 (EP,US);
B65B2210/12 (EP,US)
| Etats contractants désignés | CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL [1997/25] | Titre | Allemand: | Umreifungsvorrichtung | [1997/25] | Anglais: | Strapping machine | [1997/25] | Français: | Machine de cerclage | [1997/25] | Procédure d'examen | 24.12.1997 | Requête en examen déposée [1998/10] | 15.05.1998 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 28.10.1998 | Réponse à une notification de la division dexamen | 31.03.1999 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 12.07.1999 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 20.09.1999 | Taxe de délivrance payée | 20.09.1999 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 03.11.2000 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2001/03] | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.11.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 19.11.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]GB1603373 (OVALSTRAPPING INC) [A] 1* page 5, line 34 - page 6, line 97; figure - *; | [A]US5377477 (HABERSTROH JAMES A [US], et al) [A] 1 * column 3, line 30 - column 7, line 12; figure - * | par le demandeur | US5287802 |