Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | JP3161325B | Dossier mondial | 25.04.2001 | B2 | JPH08316094 | 29.11.1996 | A | Numéro de priorité | Date | JP5730395 | 16.03.1995 | JP5956296 | 15.03.1996 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | JP3152098B | Dossier mondial | 03.04.2001 | B2 | JPH08279438 | 22.10.1996 | A | Numéro de priorité | Date | JP7912095 | 04.04.1995 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | TW302534B | 11.04.1997 | B | Numéro de priorité | Date | JP5730395 | 16.03.1995 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | US5985068 | 16.11.1999 | A | Numéro de priorité | Date | US80743797 | 28.02.1997 | JP7912095 | 04.04.1995 | US61717796 | 18.03.1996 | JP5730395 | 16.03.1995 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | EP0732735 | Dossier mondial | 14.12.2005 | B1 | EP0732735 | 01.10.1997 | A3 | EP0732735 | 18.09.1996 | A2 | Numéro de priorité | Date | JP7912095 | 04.04.1995 | JP5730395 | 16.03.1995 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | CN1132203C | 24.12.2003 | C | CN1149750 | 14.05.1997 | A | Numéro de priorité | Date | JP7912095 | 04.04.1995 | JP5730395 | 16.03.1995 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | DE69635566T | 14.06.2006 | T2 | DE69635566D1 | 19.01.2006 | D1 | Numéro de priorité | Date | JP7912095 | 04.04.1995 | JP5730395 | 16.03.1995 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | KR100230122B | 15.11.1999 | B1 | KR960035778 | 28.10.1996 | A | Numéro de priorité | Date | JP7912095 | 04.04.1995 | JP5730395 | 16.03.1995 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | US5769985 | 23.06.1998 | A | Numéro de priorité | Date | JP7912095 | 04.04.1995 | JP5730395 | 16.03.1995 |