EP0773384 - Flasque de protection pour roulement, roulement associé et procédé de fabrication d'une bague de roulement équipée d'un flasque de protection [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 25.10.2002 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 09.08.2013 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 11.09.2013 [2013/37] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SKF FRANCE 8, Avenue Réaumur F-92142 Clamart Cédex / FR | [1997/20] | Inventeur(s) | 01 /
Coquelin, Jean Philippe 9, rue du Bois Morin 37100 Tours / FR | 02 /
Poulle, Thierry Le Chêne 37370 Neuvy-le-Roi / FR | 03 /
Ponson, Frédéric 14, rue A. Malraux 37230 Luynes / FR | [1997/20] | Mandataire(s) | Casalonga, Axel Casalonga & Partners Bayerstrasse 73 80335 München / DE | [N/P] |
Précédent [1997/20] | Casalonga, Axel BUREAU D.A. CASALONGA - JOSSE Morassistrasse 8 80469 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 96402338.6 | 04.11.1996 | [1997/20] | Numéro de priorité, date | FR19950013277 | 09.11.1995 Format original publié: FR 9513277 | [1997/20] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0773384 | Date: | 14.05.1997 | Langue: | FR | [1997/20] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0773384 | Date: | 19.12.2001 | Langue: | FR | [2001/51] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 05.03.1997 | Classification | IPC: | F16D23/14, F16C33/80 | [1997/20] | CPC: |
F16D23/14 (EP);
F16C33/783 (EP);
F16C33/785 (EP);
F16C33/7856 (EP);
F16C33/7876 (EP);
F16C33/7889 (EP);
F16C19/163 (EP);
F16C2361/43 (EP);
F16D2300/06 (EP);
F16D2300/08 (EP)
(-)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [1997/20] | Titre | Allemand: | Schutzflansch für Rollenlager, damit ausgerüstetes Lager und Herstellungsverfahren für einen Lagerring, der mit einem Schutzflansch versehen ist | [1997/20] | Anglais: | Protection flange for roller bearing, bearing equipped with it, and manufacturing method of a race ring equipped with a protection flange | [1997/20] | Français: | Flasque de protection pour roulement, roulement associé et procédé de fabrication d'une bague de roulement équipée d'un flasque de protection | [1997/20] | Procédure d'examen | 30.05.1997 | Requête en examen déposée [1997/31] | 17.12.1999 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 07.03.2000 | Réponse à une notification de la division dexamen | 15.02.2001 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 21.06.2001 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 01.08.2001 | Taxe de délivrance payée | 01.08.2001 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 20.09.2002 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2002/50] | Taxes payées | Taxe annuelle | 16.10.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 04.11.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 04.10.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 15.10.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]FR2250043 (SKF IND TRADING & DEV [NL]) [A] 1 * the whole document *; | [DA]FR2607885 (VALEO [FR]) [DA] 1 * the whole document *; | [DA]FR2559861 (VALEO [FR]) [DA] 1 * the whole document * | par le demandeur | FR2607885 | FR2559861 |