EP0763490 - Procédé pour contrôler l'état complet d'un livre ou d'un bloc de feuilles destinés à être reliés par collage [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 08.02.2002 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 08.02.2002 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 27.03.2002 [2002/13] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés GRAPHA-HOLDING AG Seestrasse 41, Postfach 170 6052 Hergiswil / CH | [N/P] |
Précédent [2001/14] | Pour tous les Etats désignés GRAPHA-HOLDING AG Seestrasse 41, Postfach 170 6052 Hergiswil / CH | ||
Précédent [1997/12] | Pour tous les Etats désignés GRAPHA-HOLDING AG Seestrasse 41 CH-6052 Hergiswil / CH | Inventeur(s) | 01 /
Geiser, Peter Austrasse 37 9548 Matzingen / CH | [1997/12] | Numéro de la demande, date de dépôt | 96810595.7 | 09.09.1996 | [1997/12] | Numéro de priorité, date | CH19950002588 | 13.09.1995 Format original publié: CH 258895 | [1997/12] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0763490 | Date: | 19.03.1997 | Langue: | DE | [1997/12] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0763490 | Date: | 04.04.2001 | Langue: | DE | [2001/14] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 02.01.1997 | Classification | IPC: | B65H7/02, B42C19/00 | [1997/12] | CPC: |
B42C19/00 (EP,US);
B65H7/02 (EP,US);
B65H2511/13 (EP,US);
B65H2515/34 (EP,US);
B65H2553/81 (EP,US);
Y10S412/901 (EP,US)
| C-Set: |
B65H2511/13, B65H2220/03 (EP,US);
B65H2515/34, B65H2220/01 (US,EP) | Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [1997/12] | Titre | Allemand: | Verfahren zur Prüfung der Vollständigkeit eines zur Klebebindung bestimmten Buchblockes oder Buches | [1997/12] | Anglais: | Method for controlling the completeness of a book or a stack of sheets to be bound by glue | [1997/12] | Français: | Procédé pour contrôler l'état complet d'un livre ou d'un bloc de feuilles destinés à être reliés par collage | [1997/12] | Procédure d'examen | 08.08.1997 | Requête en examen déposée [1997/41] | 07.06.1999 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 17.12.1999 | Réponse à une notification de la division dexamen | 16.08.2000 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 12.09.2000 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 21.11.2000 | Taxe de délivrance payée | 21.11.2000 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 05.01.2002 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2002/13] | Taxes payées | Taxe annuelle | 19.08.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 03.09.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 04.09.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]EP0337291 (BOURG C P SA [FR]) [A] 1,3,4,6,8,9 * column 3, line 26 - column 7, line 40; figures 1-5 *; | [A]US3622147 (MEBUS HENRY R) [A] 1,7 * column 3, line 30 - line 42; figure 2 *; | [A]DE3613120 (KOLBUS GMBH & CO KG [DE]) |