Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | JPH09156248 | Dossier mondial | 17.06.1997 | A | Numéro de priorité | Date | CH258895 | 13.09.1995 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | EP0763490 | Dossier mondial | 04.04.2001 | B1 | EP0763490 | 19.03.1997 | A1 | Numéro de priorité | Date | CH258895 | 13.09.1995 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | CH691253 | 15.06.2001 | A5 | Numéro de priorité | Date | CH258895 | 13.09.1995 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | DE59606692D1 | 10.05.2001 | D1 | Numéro de priorité | Date | CH258895 | 13.09.1995 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | US5876170 | 02.03.1999 | A | Numéro de priorité | Date | CH258895 | 13.09.1995 |