EP0790025 - Cintre pour vêtements et dispositif pour sa fabrication [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 04.02.2000 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 04.07.2008 | Changement - mandataire | publié le 06.08.2008 [2008/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Owo Kunststoffwerke AG Balsthalerstrasse 1 4717 Mümliswil / CH | [1997/34] | Inventeur(s) | 01 /
Boner, Rudolf Mattenweg 736 4717 Mümliswil / CH | [1997/34] | Mandataire(s) | Kulhavy, Sava, et al MOETTELI & Associés SARL St. Leonhardstrasse 4 9000 St. Gallen / CH | [N/P] |
Précédent [2008/32] | Kulhavy, Sava, et al MOETTELI & Associés SARL St. Leonhardstrasse 4 9000 St. Gallen / CH | ||
Précédent [1997/34] | Kulhavy, Sava, Dipl.-Ing. Patentanwaltsbüro Sava V. Kulhavy, Kornhausstrasse 3, Postfach 1138 9001 St. Gallen / CH | Numéro de la demande, date de dépôt | 96810908.2 | 24.12.1996 | [1997/34] | Numéro de priorité, date | CH19960000434 | 19.02.1996 Format original publié: CH 43496 | [1997/34] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0790025 | Date: | 20.08.1997 | Langue: | DE | [1997/34] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0790025 | Date: | 16.12.1998 | [1998/51] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 02.11.1998 | Classification | IPC: | A47G25/32 | [1997/34] | CPC: |
A47G25/32 (EP);
A47G25/743 (EP)
| Etats contractants désignés | CH, DE, FR, LI [1997/34] | Titre | Allemand: | Kleiderbügel und Einrichtung zur Herstellung desselben | [1997/34] | Anglais: | Clothes hanger and apparatus for its manufacturing | [1997/34] | Français: | Cintre pour vêtements et dispositif pour sa fabrication | [1997/34] | Procédure dexamen | 17.06.1999 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2000/12] | 22.10.1999 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2000/12] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe règle 85ter CBE 1973 | 05.08.1999 | M01   Pas encore payé | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.12.1998 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XA]AU7824981 (FISCHER ENG CO PTY LTD) [X] 1-3 * page 2, line 14; figures 1-3 * [A] 6; | [X]US3319850 (ROSEN JACK R) [X] 1 * column 1, line 40 - line 47 *; | [X]US3963154 (SCHWARTZ MICHEL S, et al) [X] 1 * figure - *; | [A]GB2233888 (NAPTHINE RICHARD DAVID [GB], et al) [A] 11 * page 5, paragraph 3 * |