EP0754699 - TISSU OSSEUX COMPLETEMENT DISSOUS ET PROCEDE POUR LE PRODUIRE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 17.01.2003 Base de données mise à jour au 17.07.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.01.2003 | Retrait de la demande | publié le 05.03.2003 [2003/10] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés KABUSHIKI KAISHA SANGI 11-6, Tsukiji 3-chome, Chuo-ku Tokyo 104-0045 / JP | [N/P] |
Précédent [1997/04] | Pour tous les Etats désignés KABUSHIKI KAISHA SANGI 11-6, Tsukiji 3-chome, Chuo-ku Tokyo 104 / JP | Inventeur(s) | 01 /
LIU, Anjun Kabushiki Kaisha Sangi Sapporo Kenkyujo 4-11, Minami 10-jyo Nishi 6-chome Chuo-ku Sapporo-shi Hokkaido 064 / JP | [1997/04] | Mandataire(s) | White, Martin David MARKS & CLERK, 57-60 Lincoln's Inn Fields London WC2A 3LS / GB | [N/P] |
Précédent [1997/04] | White, Martin David MARKS & CLERK, 57/60 Lincoln's Inn Fields London WC2A 3LS / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 96901526.2 | 02.02.1996 | [1997/04] | WO1996JP00219 | Numéro de priorité, date | JP19950039134 | 02.02.1995 Format original publié: JP 3913495 | [1997/04] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9623805 | Date: | 08.08.1996 | Langue: | EN | [1996/36] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0754699 | Date: | 22.01.1997 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 08.08.1996, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1997/04] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 08.08.1996 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 10.01.1997 | Classification | IPC: | C07G17/00, A23K1/16, A23K1/175, A23L1/30, A23L1/304, A61K7/00, A61K33/06, A61K35/28, A61K35/32, A61K35/56 | [1997/04] | CPC: |
A61K35/60 (EP,US);
A23K20/147 (EP,US);
A23K20/24 (EP,US);
A23K20/30 (EP,US);
A23L33/16 (EP,US);
A23L33/17 (EP,US);
A61K35/32 (EP,US);
A61K35/655 (EP,US);
A61K8/64 (EP,US);
A61K8/981 (EP,US);
A61K8/987 (EP,US);
A61Q19/00 (EP,US);
A61Q11/00 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [1997/04] | Titre | Allemand: | VOLLSTÄNDIG GELÖSTES KNOCHENGEWEBE UND VERFAHREN ZU SEINER HERSTELLUNG | [1997/04] | Anglais: | COMPLETELY DISSOLVED BONE TISSUE AND METHOD FOR PRODUCING THE SAME | [1997/04] | Français: | TISSU OSSEUX COMPLETEMENT DISSOUS ET PROCEDE POUR LE PRODUIRE | [1997/04] | Entrée dans la phase régionale | 27.09.1996 | Traduction produite | 03.10.1996 | Taxe nationale de base payée | 03.10.1996 | Taxe de recherche payée | 03.10.1996 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 03.10.1996 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 03.10.1996 | Requête en examen déposée [1997/04] | 29.05.2001 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 28.09.2001 | Réponse à une notification de la division dexamen | 18.12.2001 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 10.04.2002 | Réponse à une notification de la division dexamen | 14.10.2002 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 12.12.2002 | Demande retirée par le demandeur [2003/10] | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.02.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 10.02.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 11.02.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 15.02.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 13.02.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]RU2010830 ; | [X]WO9217167 (BIOTECH AUSTRALIA PTY LTD [AU]) [X] 5 * page 8, line 10 - line 16 * * page 10, line 11 - line 12 *; | [A]JPH06298621 | [X] - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, vol. 95, no. 03, Database accession no. 95-020589, XP002022039 & RU2010830 A 19940415 (EKOTEKHMASH RES PRODN ENTERPRISE) [X] 1,5,6,10-12 * abstract * | [A] - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, vol. 95, no. 02, Database accession no. 95-011724, XP002022040 & JPH06298621 A 19941025 (SANGI KK) [A] 5 * abstract * | Recherche internationale | [A]JPH0416165 (SNOW BRAND MILK PROD CO LTD); | [A]JPS59216554 (TANAKA YAKUHIN KK); | [A]JPS59175435 (RIZHSKIJ MED INST, et al) |