EP0839235 - DISPOSITIF DE DOUCHE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 03.10.2003 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 04.01.2008 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IT | publié le 06.02.2008 [2008/06] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés BERGENWALL, Henning Aspvägen 26 B 191 41 Sollentuna / SE | [2002/48] |
Précédent [1998/19] | Pour tous les Etats désignés BERGENWALL, Henning Aspvägen 26 B S-191 41 Sollentuna / SE | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [1998/19] | Mandataire(s) | Olsson, Jan, et al Bjerkéns Patentbyrå KB P.O.Box 1274 801 37 Gävle / SE | [N/P] |
Précédent [2002/34] | Olsson, Jan, et al Bjerkéns Patentbyra KB P.O.Box 1274 801 37 Gävle / SE | ||
Précédent [1998/19] | Bjerkén, Jarl Hakan, et al Bjerkéns Patentbyra KB P.O.Box 1274 801 37 Gävle / SE | Numéro de la demande, date de dépôt | 96909456.4 | 03.04.1996 | [1998/19] | WO1996SE00440 | Numéro de priorité, date | SE19950001223 | 03.04.1995 Format original publié: SE 9501223 | [1998/19] | Langue de dépôt | SV | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9631666 | Date: | 10.10.1996 | Langue: | EN | [1996/45] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0839235 | Date: | 06.05.1998 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 10.10.1996, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1998/19] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0839235 | Date: | 27.11.2002 | Langue: | EN | [2002/48] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | SE | 10.10.1996 | Classification | IPC: | E03D9/08 | [1998/19] | CPC: |
E03D9/08 (EP)
| Etats contractants désignés | CH, DE, DK, ES, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1998/19] | Titre | Allemand: | DUSCHVORRICHTUNG | [1998/19] | Anglais: | A SHOWER DEVICE | [1998/19] | Français: | DISPOSITIF DE DOUCHE | [1998/19] | Entrée dans la phase régionale | 10.10.1996 | Traduction produite | 14.10.1997 | Taxe nationale de base payée | 14.10.1997 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 14.10.1997 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 23.10.1996 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: SE | 17.10.1997 | Requête en examen déposée [1998/19] | 07.06.2001 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 05.10.2001 | Réponse à une notification de la division dexamen | 21.02.2002 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 21.06.2002 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 20.09.2002 | Taxe de délivrance payée | 20.09.2002 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 28.08.2003 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2003/47] | Taxes payées | Taxe annuelle | 03.04.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 11.06.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 20.03.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 23.04.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 22.04.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.04.1999 | 04   M06   Taxe payée le   11.06.1999 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CH | 27.11.2002 | FR | 27.11.2002 | IT | 27.11.2002 | LI | 27.11.2002 | NL | 27.11.2002 | DK | 27.02.2003 | SE | 27.02.2003 | DE | 28.02.2003 | GB | 03.04.2003 | ES | 29.05.2003 | [2008/06] |
Précédent [2007/16] | CH | 27.11.2002 | |
FR | 27.11.2002 | ||
LI | 27.11.2002 | ||
NL | 27.11.2002 | ||
DK | 27.02.2003 | ||
SE | 27.02.2003 | ||
DE | 28.02.2003 | ||
GB | 03.04.2003 | ||
ES | 29.05.2003 | ||
Précédent [2006/14] | CH | 27.11.2002 | |
FR | 27.11.2002 | ||
LI | 27.11.2002 | ||
NL | 27.11.2002 | ||
SE | 27.02.2003 | ||
DE | 28.02.2003 | ||
GB | 03.04.2003 | ||
ES | 29.05.2003 | ||
Précédent [2004/22] | CH | 27.11.2002 | |
LI | 27.11.2002 | ||
NL | 27.11.2002 | ||
SE | 27.02.2003 | ||
DE | 28.02.2003 | ||
GB | 03.04.2003 | ||
ES | 29.05.2003 | ||
Précédent [2004/04] | CH | 27.11.2002 | |
LI | 27.11.2002 | ||
NL | 27.11.2002 | ||
SE | 27.02.2003 | ||
DE | 28.02.2003 | ||
ES | 29.05.2003 | ||
Précédent [2004/02] | CH | 27.11.2002 | |
LI | 27.11.2002 | ||
NL | 27.11.2002 | ||
SE | 27.02.2003 | ||
DE | 28.02.2003 | ||
Précédent [2003/39] | CH | 27.11.2002 | |
LI | 27.11.2002 | ||
NL | 27.11.2002 | ||
SE | 27.02.2003 | ||
Précédent [2003/30] | NL | 27.11.2002 | |
SE | 27.02.2003 | ||
Précédent [2003/19] | SE | 27.02.2003 | Cité dans | Recherche internationale | [X]US2344561 ; | [Y]US4391004 ; | [Y]US3513487 ; | [Y]US3605124 ; | [A]SE399356 | [Y] - SANETT, BUSCK & CO. AB, Box 14021, 400 20 GOTEBORG 14, "Bidetillsats Som Monteras Pa Toalettstolen", Handikappmassan, Alvsjo, 22 May 1989. |