EP0777642 - CATALYSEUR SOLIDE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 20.04.2001 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 20.04.2001 | Demande réputée retirée | publié le 06.06.2001 [2001/23] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Aristech Chemical Corporation 600 Grant Street Pittsburgh, PA 15219-2704 / US | [N/P] |
Précédent [1997/24] | Pour tous les Etats désignés ARISTECH CHEMICAL CORPORATION 600 Grant Street Pittsburgh, PA 15219-2704 / US | Inventeur(s) | 01 /
PUGACH, Joseph Apartment 1035 1000 Eagles Nest Lane Monroeville, PA 15146 / US | 02 /
SMEAL, Thomas, W. 12 Buena Vista Drive Delmont, PA 15626 / US | 03 /
KARP, Howard, S. 151 Kelvington Drive Monroeville, PA 15146 / US | [1997/24] | Mandataire(s) | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | [N/P] |
Précédent [1997/24] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Maximilianstrasse 58 80538 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 96914790.9 | 28.05.1996 | [1997/24] | WO1996US07926 | Numéro de priorité, date | US19950488561 | 09.06.1995 Format original publié: US 488561 | [1997/24] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO9641792 | Date: | 27.12.1996 | Langue: | EN | [1996/56] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0777642 | Date: | 11.06.1997 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 27.12.1996, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1997/24] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 25.11.1997 | Classification | IPC: | C07C67/00, C07C67/08, C07C69/80 | [1998/02] | CPC: |
C07C67/08 (EP,US)
| C-Set: |
C07C67/08, C07C69/80 (EP,US)
|
Précédent IPC [1997/24] | C07C67/00 | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [1997/24] | Titre | Allemand: | FESTER KATALYSATOR | [1997/24] | Anglais: | SOLID CATALYST | [1997/24] | Français: | CATALYSEUR SOLIDE | [1997/24] | Entrée dans la phase régionale | 30.01.1997 | Taxe nationale de base payée | 30.01.1997 | Taxe de recherche payée | 30.01.1997 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 19.02.1997 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 19.02.1997 | Requête en examen déposée [1997/24] | 27.08.1998 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 02.03.1999 | Réponse à une notification de la division dexamen | 01.06.1999 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 23.11.1999 | Réponse à une notification de la division dexamen | 01.06.2000 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2001/23] | 04.09.2000 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 29.12.2000 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2001/23] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.05.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.05.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.05.2000 | 05   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]DE2710630 (MITSUBISHI CHEM IND) [X] 1-9 * page 1 - page 4; claim - * * page 8, paragraph 5 - page 9, paragraph 5 * * page 17, paragraph 2 - page 18, paragraph 2 * * page 20, paragraph 1 - paragraph 3 * * page 22 - page 24; example . * * page 32 - page 33 * | Recherche internationale | [A]US5401486 (MUELLER ULRICH [DE], et al); | [A]US5183930 (VENTER JEREMIA J [US], et al); | [A]US4032550 (WHITE JOHN F, et al); | [A]US3056817 (WERBER FRANK X, et al); | [A]US2928853 (BOND JR GEORGE R) |