EP0830094 - APPAREIL REGULATEUR DE LA PUISSANCE DE SORTIE D'UN GENERATEUR ELECTROCHIRURGICAL [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 20.07.2001 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 29.10.2004 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): GR | publié le 15.12.2004 [2004/51] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Sherwood Services AG Schwertstrasse 9 8201 Schaffhausen / CH | [N/P] |
Précédent [2000/20] | Pour tous les Etats désignés Sherwood Services AG Schwertstrasse 9 8200 Schaffhausen / CH | ||
Précédent [2000/14] | Pour tous les Etats désignés Sherwood Services AG Alpenstrasse 1 6300 Zug / CH | ||
Précédent [1998/13] | Pour tous les Etats désignés VALLEYLAB, INC. 5920 Longbow Drive Boulder, Colorado 80301 / US | Inventeur(s) | 01 /
PATERSON, William, G. 704 Eldora Place Longmont, CO 80501 / US | [1998/13] | Mandataire(s) | Marsh, Roy David, et al Hoffmann Eitle ATTENTION : ADDRESS INACTIVE - USE ASS-NR - CDR / DE | [N/P] |
Précédent [2000/10] | Marsh, Roy David, et al Hoffmann Eitle, Patent- und Rechtsanwälte, Arabellastrasse 4 81925 München / DE | ||
Précédent [1998/37] | Baillie, Iain Cameron, et al Langner Parry, 52-54 High Holborn London WC1V 6RR / GB | ||
Précédent [1998/13] | Baillie, Iain Cameron, et al Ladas & Parry, Altheimer Eck 2 80331 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 96915136.4 | 03.06.1996 | [1998/13] | WO1996IB00552 | Numéro de priorité, date | US19950468950 | 06.06.1995 Format original publié: US 468950 | [1998/13] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9639089 | Date: | 12.12.1996 | Langue: | EN | [1996/54] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0830094 | Date: | 25.03.1998 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 12.12.1996, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1998/13] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0830094 | Date: | 13.09.2000 | Langue: | EN | [2000/37] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 12.12.1996 | Classification | IPC: | A61B18/12 | [2000/18] | CPC: |
A61B18/1206 (EP,US)
|
Précédent IPC [1998/13] | A61B17/39 | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, NL, SE [1998/13] | Titre | Allemand: | STEUERVORRICHTUNG FÜR DIE AUSGANGSLEISTUNG EINES ELEKTROCHIRURGISCHEN GENERATORS | [1998/13] | Anglais: | CONTROL APPARATUS FOR ELECTROSURGICAL GENERATOR POWER OUTPUT | [1998/13] | Français: | APPAREIL REGULATEUR DE LA PUISSANCE DE SORTIE D'UN GENERATEUR ELECTROCHIRURGICAL | [1998/13] | Entrée dans la phase régionale | 19.12.1997 | Taxe nationale de base payée | 19.12.1997 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 19.12.1997 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 23.12.1996 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 19.12.1997 | Requête en examen déposée [1998/13] | 30.11.1998 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 07.06.1999 | Réponse à une notification de la division dexamen | 04.11.1999 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 15.03.2000 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 29.05.2000 | Taxe de délivrance payée | 29.05.2000 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 14.06.2001 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2001/36] | Taxes payées | Taxe annuelle | 19.12.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 21.05.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.05.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 13.09.2000 | BE | 13.09.2000 | CH | 13.09.2000 | FI | 13.09.2000 | LI | 13.09.2000 | NL | 13.09.2000 | DK | 13.12.2000 | SE | 13.12.2000 | GR | 15.12.2000 | [2004/51] |
Précédent [2003/46] | AT | 13.09.2000 | |
BE | 13.09.2000 | ||
CH | 13.09.2000 | ||
FI | 13.09.2000 | ||
LI | 13.09.2000 | ||
NL | 13.09.2000 | ||
DK | 13.12.2000 | ||
SE | 13.12.2000 | ||
Précédent [2003/09] | AT | 13.09.2000 | |
BE | 13.09.2000 | ||
CH | 13.09.2000 | ||
FI | 13.09.2000 | ||
LI | 13.09.2000 | ||
NL | 13.09.2000 | ||
SE | 13.12.2000 | ||
Précédent [2002/02] | AT | 13.09.2000 | |
BE | 13.09.2000 | ||
CH | 13.09.2000 | ||
FI | 13.09.2000 | ||
LI | 13.09.2000 | ||
SE | 13.12.2000 | ||
Précédent [2001/37] | AT | 13.09.2000 | |
BE | 13.09.2000 | ||
FI | 13.09.2000 | ||
SE | 13.12.2000 | ||
Précédent [2001/29] | BE | 13.09.2000 | |
FI | 13.09.2000 | ||
SE | 13.12.2000 | ||
Précédent [2001/27] | BE | 13.09.2000 | |
SE | 13.12.2000 | ||
Précédent [2001/22] | BE | 13.09.2000 | Cité dans | Recherche internationale | [A]US4658820 (KLICEK MICHAEL S [US]) [A] 1* abstract *; | [A]WO9423659 (VALLEYLAB INC [US]) [A] 1 * abstract * |