EP0833561 - COMBINAISONS DE MATIERES ACTIVES FONGICIDES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 23.06.2000 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 23.06.2000 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 09.08.2000 [2000/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés BAYER AG 51368 Leverkusen / DE | [1998/15] | Inventeur(s) | 01 /
DUTZMANN, Stefan Kosenberg 10 D-40721 Hilden / DE | 02 /
STENZEL, Klaus Seesener Strasse 17 D-40595 Düsseldorf / DE | 03 /
SIEBERT, Reinhard Drosselweg 46 D-51467 Bergisch Gladbach / DE | 04 /
KRÄMER, Wolfgang Rosenkranz 25 D-51399 Burscheid / DE | [1998/15] | Numéro de la demande, date de dépôt | 96917388.9 | 20.05.1996 | [1998/15] | WO1996EP02167 | Numéro de priorité, date | DE1995119710 | 30.05.1995 Format original publié: DE 19519710 | [1998/15] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9638040 | Date: | 05.12.1996 | Langue: | DE | [1996/53] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0833561 | Date: | 08.04.1998 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 05.12.1996, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1998/15] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0833561 | Date: | 25.08.1999 | Langue: | DE | [1999/34] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 05.12.1996 | Classification | IPC: | A01N43/30, // (A01N43/30, 43:653) | [1998/15] | CPC: |
A01N43/30 (EP)
| C-Set: |
A01N43/30, A01N2300/00 (EP);
A01N43/30, A01N43/653 (EP) | Etats contractants désignés | DE, FR, GB [1998/15] | Etats autorisant lextension | LT | 30.12.1997 | LV | 30.12.1997 | SI | 30.12.1997 | Titre | Allemand: | FUNGIZIDE WIRKSTOFFKOMBINATIONEN | [1998/15] | Anglais: | FUNGICIDAL ACTIVE AGENT COMBINATIONS | [1998/15] | Français: | COMBINAISONS DE MATIERES ACTIVES FONGICIDES | [1998/15] | Entrée dans la phase régionale | 30.12.1997 | Taxe nationale de base payée | 30.12.1997 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 30.12.1997 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 30.09.1996 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 30.12.1997 | Requête en examen déposée [1998/15] | 25.11.1998 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 19.12.1998 | Réponse à une notification de la division dexamen | 04.02.1999 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 23.02.1999 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 07.06.1999 | Taxe de délivrance payée | 07.06.1999 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 26.05.2000 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2000/32] | Taxes payées | Taxe annuelle | 02.06.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.05.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [YD]EP0316970 (BAYER AG [DE]) [YD] 1-5* claim - *; | [YD]EP0627163 (BAYER AG [DE]) [YD] 1-5 * claim - * |