EP0835997 - DISPOSITIF DE REGULATION DU TEMPS D'INJECTION DE CARBURANT POUR UN MOTEUR [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 18.01.2008 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 26.09.2008 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): FR | publié le 29.10.2008 [2008/44] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha 33-8, Shiba 5-chome, Minato-ku Tokyo 108-8410 / JP | [N/P] |
Précédent [2007/16] | Pour tous les Etats désignés MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA 33-8, Shiba 5-chome, Minato-ku Tokyo 108-8410 / JP | ||
Précédent [2007/11] | Pour tous les Etats désignés MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA 33-8, Shiba 5-chome Minato-ku Tokyo 108 / JP | ||
Précédent [1998/16] | Pour tous les Etats désignés MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA 33-8, Shiba 5-chome Minato-ku Tokyo 108 / JP | Inventeur(s) | 01 /
TOGAI, Kazuhide Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha 33-8, Shiba 5-chome Minato-ku Tokyo 108 / JP | [1998/16] | Mandataire(s) | Hano, Christian, et al v. Füner Ebbinghaus Finck Hano Mariahilfplatz 2 & 3 81541 München / DE | [N/P] |
Précédent [1998/16] | Hano, Christian, Dipl.-Ing., et al von Füner, Ebbinghaus, Finck, Patentanwälte, Mariahilfplatz 2 & 3 81541 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 96921092.1 | 26.06.1996 | [1998/16] | WO1996JP01768 | Numéro de priorité, date | JP19950166710 | 30.06.1995 Format original publié: JP 16671095 | [1998/16] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9702416 | Date: | 23.01.1997 | Langue: | EN | [1997/05] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0835997 | Date: | 15.04.1998 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 23.01.1997, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1998/16] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0835997 | Date: | 14.03.2007 | Langue: | EN | [2007/11] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 23.01.1997 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 13.10.2005 | Classification | IPC: | F02D1/18, F02D41/40, F02M41/12 | [1998/16] | CPC: |
F02D1/18 (KR);
F02D41/1498 (EP,US);
F02D41/40 (KR);
F02D41/401 (EP,US);
F02D41/408 (EP,US);
F02M41/128 (EP,US);
Y02T10/40 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, SE [1998/16] | Titre | Allemand: | KRAFTSTOFFEINSPRITZKONTROLLEINRICHTUNG FÜR EINEN MOTOR | [1998/16] | Anglais: | FUEL INJECTION TIMING CONTROL DEVICE FOR AN ENGINE | [1998/16] | Français: | DISPOSITIF DE REGULATION DU TEMPS D'INJECTION DE CARBURANT POUR UN MOTEUR | [1998/16] | Entrée dans la phase régionale | 26.01.1998 | Traduction produite | 26.01.1998 | Taxe nationale de base payée | 26.01.1998 | Taxe de recherche payée | 26.01.1998 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 26.01.1998 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 11.12.1996 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: JP | 26.01.1998 | Requête en examen déposée [1998/16] | 02.10.2006 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 23.01.2007 | Taxe de délivrance payée | 23.01.2007 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 17.12.2007 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2008/08] | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.01.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.06.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 28.06.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 29.06.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 25.06.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 27.06.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 29.06.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 30.06.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 29.06.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 11 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | DE | 15.06.2007 | GB | 26.06.2007 | SE | 27.06.2007 | FR | 02.07.2007 | [2008/44] |
Précédent [2008/28] | DE | 15.06.2007 | |
GB | 26.06.2007 | ||
SE | 27.06.2007 | ||
Précédent [2008/26] | DE | 15.06.2007 | |
GB | 26.06.2007 | ||
Précédent [2008/12] | DE | 15.06.2007 | Citations: | Recherche | [A]US4476832 (FUJIMORI KYOICHI [JP], et al) [A] 1 * figures 1,2 * * column 1, line 8 - column 2, line 2 * * column 4, line 37 - line 58 *; | [A]JPS57181941 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19830202), vol. 007, no. 025, Database accession no. (M - 190), & JP57181941 A 19821109 (NIPPON DENSO KK) [A] 1 * abstract * | Recherche internationale | [Y]JPH0119059B ; | [Y]JPS56136141U ; | [A]JPS54163224 (DIESEL KIKI CO); | [A]JPS6339394U |