EP0838051 - GENERATEUR D'IMPULSIONS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 20.10.2006 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 20.10.2006 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 22.11.2006 [2006/47] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés MTS SYSTEMS CORPORATION 14000 Technology Drive Eden Prairie, MN 55344-2290 / US | [1998/18] | Inventeur(s) | 01 /
SMITH, Stephen, W. 108 Pinecroft Drive Raleigh, NC 27609 / US | [1998/18] | Mandataire(s) | Vidon, Patrice Cabinet Vidon Technopole Atalante 16B Rue de Jouanet BP 90333 35703 Rennes Cedex 7 / FR | [N/P] |
Précédent [1998/18] | Vidon, Patrice Cabinet Patrice Vidon, Immeuble Germanium, 80, Avenue des Buttes-de-Coesmes 35700 Rennes / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 96922585.3 | 26.06.1996 | [1998/18] | WO1996US10901 | Numéro de priorité, date | US19950497210 | 30.06.1995 Format original publié: US 497210 | [1998/18] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9702523 | Date: | 23.01.1997 | Langue: | EN | [1997/05] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0838051 | Date: | 29.04.1998 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 23.01.1997, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1998/18] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0838051 | Date: | 14.12.2005 | Langue: | EN | [2005/50] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 23.01.1997 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 28.10.1999 | Classification | IPC: | G06F1/04, H02M3/07 | [1999/50] | CPC: |
H02M3/07 (EP,US);
H03K17/063 (EP,US)
|
Précédent IPC [1998/18] | G06F1/04 | Etats contractants désignés | DE [1998/18] | Titre | Allemand: | IMPULSGEBER | [1998/18] | Anglais: | PULSE GENERATOR | [1998/18] | Français: | GENERATEUR D'IMPULSIONS | [1998/18] | Entrée dans la phase régionale | 27.01.1998 | Taxe nationale de base payée | 27.01.1998 | Taxe de recherche payée | 27.01.1998 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 27.01.1998 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 24.01.1997 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: US | 27.01.1998 | Requête en examen déposée [1998/18] | 21.04.2004 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 17.08.2004 | Réponse à une notification de la division dexamen | 23.09.2004 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 21.01.2005 | Réponse à une notification de la division dexamen | 14.06.2005 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 13.10.2005 | Taxe de délivrance payée | 13.10.2005 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 15.09.2006 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2006/47] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.01.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.06.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 21.07.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 06.06.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 24.06.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 23.06.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 23.06.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 21.06.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.06.2000 | 05   M06   Taxe payée le   21.07.2000 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]JPS63294254 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19890328), vol. 13, no. 126, Database accession no. (E - 734), & JP63294254 A 19881130 (FUJI FACOM CORPORATION) [A] 1,3,7,11 * abstract * | Recherche internationale | [A]US5095223 (THOMAS ALEXANDER C [GB]) |