EP0791246 - TRAITEMENT DE SIGNAUX AVEC ECHANTILLONNAGE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 25.10.2002 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 22.08.2008 | Changement - demandeur | publié le 24.09.2008 [2008/39] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Koninklijke Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 5621 BA Eindhoven / NL | [2008/39] |
Précédent [2001/51] | Pour tous les Etats désignés Koninklijke Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 5621 BA Eindhoven / NL | ||
Précédent [1997/35] | Pour tous les Etats désignés PHILIPS ELECTRONICS N.V. Groenewoudseweg 1 5621 BA Eindhoven / NL | Inventeur(s) | 01 /
VAN DE PLASSCHE, Rudy, Johan Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | 02 /
VENES, Arnoldus, Gerardus, Wilhelmus Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | [1997/35] | Mandataire(s) | Groenendaal, Antonius W. M., et al Philips Intellectual Property & Standards High Tech Campus 5 5656 AE Eindhoven / NL | [N/P] |
Précédent [2002/31] | Groenendaal, Antonius Wilhelmus Maria, et al INTERNATIONAAL OCTROOIBUREAU B.V., Prof. Holstlaan 6 5656 AA Eindhoven / NL | ||
Précédent [1997/35] | Kooiman, Josephus Johannes Antonius, et al INTERNATIONAAL OCTROOIBUREAU B.V., Prof. Holstlaan 6 5656 AA Eindhoven / NL | Numéro de la demande, date de dépôt | 96927168.3 | 02.09.1996 | [1997/35] | WO1996IB00886 | Numéro de priorité, date | EP19950202444 | 08.09.1995 Format original publié: EP 95202444 | [1997/35] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO9709787 | Date: | 13.03.1997 | Langue: | EN | [1997/12] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0791246 | Date: | 27.08.1997 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 13.03.1997, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1997/35] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0791246 | Date: | 19.12.2001 | Langue: | EN | [2001/51] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | SE | 03.04.1997 | Classification | IPC: | H03M1/00, H03M1/36 | [1997/35] | CPC: |
H03M1/1245 (EP,US);
H03M1/00 (KR);
H03M1/141 (EP,US);
H03M1/203 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [1997/35] | Titre | Allemand: | SIGNALVERARBEITUNG MIT ABTASTUNG | [1997/35] | Anglais: | SIGNAL PROCESSING WITH SAMPLING | [1997/35] | Français: | TRAITEMENT DE SIGNAUX AVEC ECHANTILLONNAGE | [1997/35] | Entrée dans la phase régionale | 09.06.1997 | Taxe nationale de base payée | 09.06.1997 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 15.09.1997 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 15.09.1997 | Requête en examen déposée [1997/46] | 08.05.2000 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 28.08.2000 | Réponse à une notification de la division dexamen | 09.11.2000 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 23.02.2001 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 05.06.2001 | Taxe de délivrance payée | 05.06.2001 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 20.09.2002 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2002/50] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.09.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.09.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 02.10.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 01.10.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | FR | 19.12.2001 | IT | 19.12.2001 | DE | 20.03.2002 | [2008/06] |
Précédent [2006/14] | FR | 19.12.2001 | |
DE | 20.03.2002 | ||
Précédent [2003/30] | DE | 20.03.2002 | Cité dans | Recherche internationale | [X]US5307067 (KIMURA HIROSHI [JP], et al) | [X] - IEEE JOURNAL OF SOLID-STATE CIRCUITS, Volume SC-22, No. 6, December 1987, VAN DE GRIFT, "An 8-Bit Video ADC Incorporating Folding and Interpolation Techniques", pages 944-945. | Examen | US5248973 |