EP0790904 - CONTACTEUR TOURNANT A RUBAN COURT, NOTAMMENT POUR VEHICULES AUTOMOBILES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 30.03.2001 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 30.03.2001 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 16.05.2001 [2001/20] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés VALEO ELECTRONIQUE 2 rue Fernand Pouillon 94042 Creteil Cédex / FR | [1997/35] | Inventeur(s) | 01 /
LAGIER, Daniel 135, rue Ombraies F-92000 Nanterre / FR | [1997/35] | Mandataire(s) | Gamonal, Didier, et al Valeo Management Services Propriété Industrielle 2 Rue Andrée Boulle B.P. 150 94004 Créteil / FR | [N/P] |
Précédent [1997/35] | Gamonal, Didier, et al Valeo Management Services Propriété Industrielle 2, rue André Boulle, B.P. 150 94004 Créteil / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 96930229.8 | 09.09.1996 | [1997/35] | WO1996FR01376 | Numéro de priorité, date | FR19950010691 | 07.09.1995 Format original publié: FR 9510691 | [1997/35] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9709202 | Date: | 13.03.1997 | Langue: | FR | [1997/12] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0790904 | Date: | 27.08.1997 | Langue: | FR | La demande publiée par l'OMPI le 13.03.1997, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1997/35] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0790904 | Date: | 24.05.2000 | Langue: | FR | [2000/21] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 13.03.1997 | Classification | IPC: | B60R16/02 | [1997/35] | CPC: |
B60R16/027 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, ES, GB [1997/35] | Titre | Allemand: | KURZTBANDDREHSCHALTER FÜR KRAFTFAHRZEUGE | [1997/35] | Anglais: | ROTARY CONTACTOR WITH A SHORT STRIP, IN PARTICULAR FOR MOTOR VEHICLES | [1997/35] | Français: | CONTACTEUR TOURNANT A RUBAN COURT, NOTAMMENT POUR VEHICULES AUTOMOBILES | [1997/35] | Entrée dans la phase régionale | 24.04.1997 | Taxe nationale de base payée | 24.04.1997 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 24.04.1997 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 24.04.1997 | Requête en examen déposée [1997/35] | 16.11.1998 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 22.02.1999 | Réponse à une notification de la division dexamen | 28.07.1999 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 09.11.1999 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 14.01.2000 | Taxe de délivrance payée | 14.01.2000 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 27.02.2001 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2001/20] | Taxes payées | Taxe annuelle | 18.09.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.09.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]DE3908179 (FUJI HEAVY IND LTD [JP]) [A] 1-5,13,14 * the whole document *; | [X]GB2282014 (YAZAKI CORP [JP]) [X] 1-4,13 * page 6, line 19 - page 8, line 34; figures 3A-5 *; | [A]US5171153 (KUBOTA KAZUHISA [JP], et al) [A] 1-5,13,14 * column 1, line 49 - column 3, line 59 * * column 4, line 28 - column 8, line 56; figures 1-7 *; | [A]EP0478455 (JAEGER [FR]) [A] 1-5,13,14 * column W *; | [A]WO9502263 (VALEO ELECTRONIQUE [FR], et al) [A] 1-14 * the whole document * |