EP0854838 - PROCEDE DE RECUPERATION DE FLUORURE D'HYDROGENE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 26.10.2001 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 26.09.2003 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): DK | publié le 12.11.2003 [2003/46] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Ineos Fluor Holdings Limited First Floor Offices Queens Gate 15-17 Queens Terrace Southampton, Hampshire SO14 3BP / GB | [N/P] |
Précédent [2001/18] | Pour tous les Etats désignés Ineos Fluor Holdings Limited First Floor Offices Queens Gate 15-17 Queens Terrace Southampton, Hampshire SO14 3BP / GB | ||
Précédent [1998/31] | Pour tous les Etats désignés IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC Imperial Chemical House, Millbank London SW1P 3JF / GB | Inventeur(s) | 01 /
EWING, Paul, Nicholas 14 Alexandra Road Stockton Heath Warrington Cheshire WA4 2UT / GB | 02 /
SHIELDS, Charles, John 49 Victoria Road Stockton Heath Warrington Cheshire WA4 2AL / GB | 03 /
ROBERTS, Christopher 13 Porter Close Rainhill Prescot Merseyside L35 6PY / GB | [1998/31] | Mandataire(s) | Dee, Ian Mark, et al Potter Clarkson LLP The Belgrave Centre Talbot Street Nottingham NG1 5GG / GB | [N/P] |
Précédent [2000/05] | Dee, Ian Mark, et al Eric Potter Clarkson, Park View House, 58 The Ropewalk Nottingham NG1 5DD / GB | ||
Précédent [1998/31] | Thomas, Ieuan, et al Intellectual Property Department ICI Chemicals & Polymers Ltd P.O. Box 11 The Heath Runcorn Cheshire WA7 4QE / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 96931180.2 | 24.09.1996 | [1998/31] | WO1996GB02348 | Numéro de priorité, date | GB19950020644 | 10.10.1995 Format original publié: GB 9520644 | GB19950020645 | 10.10.1995 Format original publié: GB 9520645 | GB19960012118 | 10.06.1996 Format original publié: GB 9612118 | GB19960012117 | 10.06.1996 Format original publié: GB 9612117 | [1998/31] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9713719 | Date: | 17.04.1997 | Langue: | EN | [1997/17] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0854838 | Date: | 29.07.1998 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 17.04.1997, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1998/31] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0854838 | Date: | 20.12.2000 | Langue: | EN | [2000/51] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 17.04.1997 | Classification | IPC: | C01B7/19 | [1998/31] | CPC: |
C01B7/195 (EP,US);
C01B7/19 (KR)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [1998/31] | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR RÜCKGEWINNUNG VON WASSERSTOFFFLUORID | [1998/31] | Anglais: | HYDROGEN FLUORIDE RECOVERY PROCESS | [1998/31] | Français: | PROCEDE DE RECUPERATION DE FLUORURE D'HYDROGENE | [1998/31] | Entrée dans la phase régionale | 02.04.1998 | Taxe nationale de base payée | 02.04.1998 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 02.04.1998 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 15.04.1997 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 02.04.1998 | Requête en examen déposée [1998/31] | 06.11.1998 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 04.05.1999 | Réponse à une notification de la division dexamen | 03.12.1999 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Non) | 03.04.2000 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : accor postérieur) | 23.06.2000 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 14.09.2000 | Taxe de délivrance payée | 14.09.2000 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 21.09.2001 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2001/50] | Taxes payées | Taxe annuelle | 17.08.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 13.08.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 13.09.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 20.12.2000 | CH | 20.12.2000 | FI | 20.12.2000 | LI | 20.12.2000 | SE | 20.12.2000 | DK | 20.03.2001 | PT | 20.03.2001 | [2003/46] |
Précédent [2002/23] | AT | 20.12.2000 | |
CH | 20.12.2000 | ||
FI | 20.12.2000 | ||
LI | 20.12.2000 | ||
SE | 20.12.2000 | ||
PT | 20.03.2001 | ||
Précédent [2002/11] | AT | 20.12.2000 | |
CH | 20.12.2000 | ||
FI | 20.12.2000 | ||
LI | 20.12.2000 | ||
PT | 20.03.2001 | ||
Précédent [2002/10] | AT | 20.12.2000 | |
CH | 20.12.2000 | ||
FI | 20.12.2000 | ||
LI | 20.12.2000 | ||
Précédent [2001/37] | AT | 20.12.2000 | |
FI | 20.12.2000 | ||
Précédent [2001/29] | FI | 20.12.2000 | Cité dans | Recherche internationale | [A]JPH06107570 ; | [A]JPH05178768 ; | [A]JPS4945842 ; | [A]JPS5097594 ; | [A]GB1332968 (ICI LTD) [A] 1 * claim 1 *; | [A]US3947558 (VAN EIJL A THEODORUS) [A] 1 * claim 1 *; | [A]EP0596514 (CONOCO INC [US]) [A] 1 * claim 1 *; | [A]WO9420412 (ICI PLC [GB], et al) [A] 1 * claim 1 *; | [A] - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, vol. 94, no. 20, Database accession no. 94-163857, XP002020352 & JPH06107570 A 19940419 (SHOWA DENKO KK) [A] 1 * abstract * | [A] - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, vol. 93, no. 33, Database accession no. 93-261601, XP002020353 & JPH05178768 A 19930720 (SHOWA DENKO KK) [A] 1 * abstract * | [A] - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, vol. 75, no. 02, Database accession no. 75-02816w, XP002020354 & JPS4945842 A 19741206 (ELECTRO CHEM IND CO LTD) [A] 1 * abstract * | [A] - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, vol. 77, no. 18, Database accession no. 77-31432y, XP002020355 & JPS5097594 A 19750802 (MITSUBISHI GAS CHEM IND) [A] 1 * abstract * |