EP0860075 - SYSTEME DE COMMANDE ET DE GESTION D'ENERGIE ELECTRIQUE FAISANT APPEL A UNE TRANSMISSION INVERSE SUR UNE LIGNE DE COURANT ALTERNATIF [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 23.08.2002 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 23.08.2002 | Demande réputée retirée | publié le 09.10.2002 [2002/41] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés MOTOROLA, INC. 1303 East Algonquin Road Schaumburg, IL 60196 / US | [1998/35] | Inventeur(s) | 01 /
MERWIN, Jeffrey, D. 34 University Buffalo Grove, IL 60089 / US | 02 /
GUNDERSON, Philip, D. 1107 Crabtree Drive Arlington Heights, IL 60004 / US | 03 /
STEPHENS, Dennis, L. 7527 W. Cleveland Niles, IL 60714 / US | 04 /
PURDY, Steven, J. 735 Surryse Lake Zurich, IL 60047 / US | [1998/35] | Mandataire(s) | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | [N/P] |
Précédent [2000/23] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Maximilianstrasse 58 80538 München / DE | ||
Précédent [1998/35] | Williamson, Simeon, et al Motorola European Intellectual Property Operations Midpoint Alencon Link Basingstoke, Hampshire RG21 7PL / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 96931471.5 | 04.09.1996 | [1998/35] | WO1996US14272 | Numéro de priorité, date | US19950555627 | 09.11.1995 Format original publié: US 555627 | [1998/35] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9717795 | Date: | 15.05.1997 | Langue: | EN | [1997/21] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0860075 | Date: | 26.08.1998 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 15.05.1997, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1998/35] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 15.05.1997 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 20.03.2000 | Classification | IPC: | H04M11/04, G05F1/00, H04L12/28 | [2000/18] | CPC: |
H04L12/282 (EP,US);
H04L12/2803 (EP,US);
H04L12/2823 (EP,US);
H04L2012/2843 (EP,US);
H04L2012/285 (EP,US)
|
Précédent IPC [1998/35] | H04M11/04, G05F1/00 | Etats contractants désignés | DE, DK, FI, FR, GB, IT, NL, SE [1998/35] | Titre | Allemand: | ENERGIEÜBERWACHUNGS- UND STEUERUNGSSYSTEM DURCH UMGEKEHRTE ÜBERTRAGUNG AUF EINER WECHSELSTROMLEITUNG | [1998/35] | Anglais: | ENERGY MONITORING AND CONTROL SYSTEM USING REVERSE TRANSMISSION ON AC LINE | [1998/35] | Français: | SYSTEME DE COMMANDE ET DE GESTION D'ENERGIE ELECTRIQUE FAISANT APPEL A UNE TRANSMISSION INVERSE SUR UNE LIGNE DE COURANT ALTERNATIF | [1998/35] | Entrée dans la phase régionale | 09.06.1998 | Taxe nationale de base payée | 09.06.1998 | Taxe de recherche payée | 09.06.1998 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 09.06.1998 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 03.04.1997 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: US | 09.06.1998 | Requête en examen déposée [1998/35] | 31.03.2002 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2002/41] | 08.05.2002 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2002/41] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.09.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.09.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 06.09.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.09.2001 | 06   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]WO9524820 (AIRPORT TECH SCANDINAVIA [SE], et al) [A] 1,5,6 * the whole document *; | [A]US5352957 (WERNER WALTER [AT]) [A] 1,5,6 * column W *; | [A]US5144280 (FOORD PETER M [AU]) [A] 1,5,6 * column W *; | [A]EP0471215 (ELECTRONIC BALLAST TECH [US]) [A] 1,5,6 * the whole document *; | [A]US5160924 (CONIL JEAN-PIERRE [FR], et al) [A] 1,5,6 * column W *; | [A]US4746809 (COLEMAN CHARLES E [US], et al) [A] 1,5,6 * column W *; | [A]US4862012 (MARDON PAUL F [GB]) [A] 1,5,6 * column W * | Recherche internationale | [X]US5455464 (GOSLING JAMES [US]); | [Y]US4904906 (ATHERTON LARRY S [US], et al); | [Y]US5099193 (MOSELEY ROBIN [US], et al); | [Y]US3935505 (SPITERI JOSEPH) |