EP0929690 - SIROP DE GLUCOSE AYANT DES PROPRIETES SPECIFIQUES ET PROCEDE DE FABRICATION DUDIT SIROP [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 18.10.2002 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 26.09.2003 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): DK | publié le 12.11.2003 [2003/46] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés AMYLUM EUROPE N.V. Burchtstraat 10 9300 Aalst / BE | [2000/49] |
Précédent [1999/29] | Pour tous les Etats désignés AMYLUM BELGUIM N.V. Burchtstraat 10 9300 Aalst / BE | Inventeur(s) | 01 /
VERPLAETSE, Alex, René, Julien, Remi August Van Geertstraat 41 B-9040 Sint-Amandsberg / BE | 02 /
RUTTENS, Koenraad, Frans, Paul Voorjaastraat 14 B-9000 Gent / BE | 03 /
VAN LANCKER, Frank, Robert, Gabriel, Maria Waterstraat 160 B-9040 Sint-Amandsberg / BE | 04 /
DESTEXHE, Alain, Michel, Pierre Neerstraat 21, bus 2 B-1730 Asse / BE | [1999/29] | Mandataire(s) | Leherte, Georges M.L.M. K.O.B. N.V. Pres. Kennedypark 31c 8500 Kortrijk / BE | [N/P] |
Précédent [1999/29] | Leherte, Georges M.L.M., Dr. K.O.B. n.v., Pres. Kennedypark 31c 8500 Kortrijk / BE | Numéro de la demande, date de dépôt | 96931816.1 | 17.09.1996 | [1999/29] | WO1996EP04088 | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9812342 | Date: | 26.03.1998 | Langue: | EN | [1998/12] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0929690 | Date: | 21.07.1999 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 26.03.1998, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1999/29] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0929690 | Date: | 12.12.2001 | Langue: | EN | [2001/50] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 26.03.1998 | Classification | IPC: | C12P19/14, C12P19/22, C13K1/06 | [1999/29] | CPC: |
C13K1/06 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, NL, PT, SE [1999/29] | Titre | Allemand: | GLUCOSESIRUP MIT SPEZIELLEN EIGENSCHAFTEN UND VERFAHREN ZU SEINER HERSTELLUNG | [1999/29] | Anglais: | GLUCOSE SYRUP HAVING SPECIFIC PROPERTIES AND PROCESS FOR OBTAINING THE SAME | [1999/29] | Français: | SIROP DE GLUCOSE AYANT DES PROPRIETES SPECIFIQUES ET PROCEDE DE FABRICATION DUDIT SIROP | [1999/29] | Entrée dans la phase régionale | 17.02.1999 | Taxe nationale de base payée | 17.02.1999 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 17.02.1999 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 11.03.1998 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 17.02.1999 | Requête en examen déposée [1999/29] | 09.10.2000 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 21.12.2000 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 12.01.2001 | Taxe de délivrance payée | 12.01.2001 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 13.09.2002 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2002/49] | Taxes payées | Taxe annuelle | 04.06.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 13.08.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 18.08.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 21.08.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 17.04.1999 | 03   M06   Taxe payée le   04.06.1999 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CH | 12.12.2001 | FI | 12.12.2001 | GR | 12.12.2001 | LI | 12.12.2001 | DK | 12.03.2002 | PT | 12.03.2002 | SE | 12.03.2002 | [2003/46] |
Précédent [2003/01] | CH | 12.12.2001 | |
FI | 12.12.2001 | ||
GR | 12.12.2001 | ||
LI | 12.12.2001 | ||
PT | 12.03.2002 | ||
SE | 12.03.2002 | ||
Précédent [2002/49] | FI | 12.12.2001 | |
GR | 12.12.2001 | ||
PT | 12.03.2002 | ||
SE | 12.03.2002 | ||
Précédent [2002/48] | FI | 12.12.2001 | |
PT | 12.03.2002 | ||
SE | 12.03.2002 | ||
Précédent [2002/33] | FI | 12.12.2001 | |
SE | 12.03.2002 | ||
Précédent [2002/27] | SE | 12.03.2002 | Cité dans | Recherche internationale | [A]DE3012143 (APV PARALEC LTD) [A] 1-14* the whole document *; | [X]DE4125969 (CERESAN GMBH MARKRANSTAEDT [DE]) [X] 1-14 * the whole document *; | [X] - LEROY, P., "Les édulcorants dérivés de l'amidon", LABO-PHARMA-PROBL. TECH., (1981), vol. 29, no. 310, pages 443 - 447, XP000653234 [X] 1-14 * page 444 * |