Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | JP2006345555 | Dossier mondial
| 21.12.2006 | A | Numéro de priorité | | Date | JP2006198385 | | 20.07.2006 | JP26126695 | | 09.10.1995 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | JP2006179172 | Dossier mondial
| 06.07.2006 | A | Numéro de priorité | | Date | JP26126695 | | 09.10.1995 | JP2006002786 | | 10.01.2006 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | JP3792236B | Dossier mondial
| 05.07.2006 | B2 | JP2004319085 | | 11.11.2004 | A | Numéro de priorité | | Date | JP26126695 | | 09.10.1995 | JP2004154000 | | 24.05.2004 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | EP0802535 | Dossier mondial
| 15.06.2005 | B1 | EP0802535 | | 27.03.2002 | A4 | EP0802535 | | 22.10.1997 | A1 | Numéro de priorité | | Date | JP26126695 | | 09.10.1995 | JP9602901 | | 04.10.1996 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | DE69634850T | | 18.05.2006 | T2 | DE69634850D1 | | 21.07.2005 | D1 | Numéro de priorité | | Date | JP26126695 | | 09.10.1995 | JP9602901 | | 04.10.1996 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | US6289102 | | 11.09.2001 | B1 | Numéro de priorité | | Date | JP26126695 | | 09.10.1995 | JP9602901 | | 04.10.1996 | Type | Equivalent | N° de publication | | Date | Type | WO9714147 | Dossier mondial
| 17.04.1997 | A1 | Numéro de priorité | | Date | JP26126695 | | 09.10.1995 | Type | Demande divisionnaire |
La demande est réputée retirée
: 06.12.2004 |