17.09.2004 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 03.11.2004 [2004/45] |
14.05.2004 |
Aucune opposition formée dans le délai |
publié le 30.06.2004 [2004/27] |
27.02.2004 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 14.04.2004 [2004/16] |
19.01.2004 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 03.03.2004 [2004/10] |
23.05.2003 |
Délivrance (prévue) |
publié le 09.07.2003 [2003/28] |
27.02.2003 |
Notification sur l'intention de délivrer un brevet |
|
25.10.2002 |
Taxe annuelle |
|
07.10.2002 |
Notification sur l'intention de délivrer un brevet |
|
13.05.2002 |
Rapport d'examen ou réponse |
|
26.04.2002 |
Rapport d'examen ou réponse |
|
14.12.2001 |
Premier rapport d'examen |
|
13.12.2001 |
Rapport d'examen ou réponse |
|
08.11.2001 |
Taxe annuelle |
|
06.07.2001 |
Rapport complémentaire de recherche |
publié le 22.08.2001 [2001/34] |
06.07.2001 |
Changement - classification |
publié le 22.08.2001 [2001/34] |
23.02.2001 |
Changement - demandeur |
publié le 11.04.2001 [2001/15] |
08.11.2000 |
Taxe annuelle |
|
29.10.1999 |
Taxe annuelle |
|
29.10.1998 |
Taxe annuelle |
|
19.06.1998 |
Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets |
publié le 05.08.1998 [1998/32] |
19.06.1998 |
Requête en examen présentée |
publié le 05.08.1998 [1998/32] |
13.05.1998 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
11.05.1998 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
17.04.1998 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
18.06.1997 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
19.04.1997 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
30.11.1996 |
Données PCT avant la publication européenne |
|