EP0856352 - MEMBRANE EN POLYSULFONE POUR PURIFIER LE SANG [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 14.05.2004 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.09.2004 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): GB | publié le 03.11.2004 [2004/45] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Asahi Kasei Kabushiki Kaisha 2-6, Dojimahama 1-chome, Kita-ku Osaka-shi Osaka 530-8205 / JP | [N/P] |
Précédent [2001/15] | Pour tous les Etats désignés Asahi Kasei Kabushiki Kaisha 2-6, Dojimahama 1-chome, Kita-ku Osaka-shi, Osaka 530-8205 / JP | ||
Précédent [1998/32] | Pour tous les Etats désignés Asahi Kasei Kogyo Kabushiki Kaisha 2-6, Dojimahama 1-chome, Kita-ku Osaka-shi, Osaka 530-8205 / JP | Inventeur(s) | 01 /
MIURA, Morikazu 34-12-13, Nagata Sanodai, Minami-ku Yokohama-shi, Kanagawa 232 / JP | 02 /
NITADORI, Yoshiaki 310-11, Miyashita Fuji-shi, Shizuoka 416 / JP | 03 /
KIGUCHI, Akira 3-5-25-501, Bessho, Minami-ku Yokohama-shi, Kanagawa 232 / JP | 04 /
MUKAIYAMA, Shigemi 3-1-1-103, Okubo, Konan-ku Yokohama-shi, Kanagawa 233 / JP | [1998/32] | Mandataire(s) | Strehl Schübel-Hopf & Partner Maximilianstrasse 54 80538 München / DE | [1998/32] | Numéro de la demande, date de dépôt | 96933609.8 | 09.10.1996 | [1998/32] | WO1996JP02940 | Numéro de priorité, date | JP19950286332 | 09.10.1995 Format original publié: JP 28633295 | [1998/32] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9713575 | Date: | 17.04.1997 | Langue: | EN | [1997/17] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0856352 | Date: | 05.08.1998 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 17.04.1997, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1998/32] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0856352 | Date: | 09.07.2003 | Langue: | EN | [2003/28] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 17.04.1997 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 09.07.2001 | Classification | IPC: | B01D71/68, B01D71/28, B01D71/38, B01D67/00 | [2001/34] | CPC: |
B01D71/80 (EP,US);
B01D67/00165 (EP,US);
B01D69/08 (EP,US);
B01D71/281 (EP,US);
B01D71/441 (EP,US);
B01D71/68 (EP,US);
B01D71/78 (EP,US);
B01D2323/12 (EP,US);
B01D2323/30 (EP,US);
B01D2325/341 (EP,US)
(-)
|
Précédent IPC [1998/32] | B01D71/68, B01D71/28, B01D71/38 | Etats contractants désignés | DE, ES, FR, GB, IT, NL, SE [1998/32] | Titre | Allemand: | POLYSULFON-MEMBRAN ZUR REINIGUNG VON BLUT | [1998/32] | Anglais: | POLYSULFONE MEMBRANE FOR PURIFYING BLOOD | [1998/32] | Français: | MEMBRANE EN POLYSULFONE POUR PURIFIER LE SANG | [1998/32] | Entrée dans la phase régionale | 06.04.1998 | Traduction produite | 06.04.1998 | Taxe nationale de base payée | 06.04.1998 | Taxe de recherche payée | 06.04.1998 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 06.04.1998 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 30.10.1996 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: JP | 06.04.1998 | Requête en examen déposée [1998/32] | 18.12.2001 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 02.05.2002 | Réponse à une notification de la division dexamen | 11.10.2002 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 17.02.2003 | Taxe de délivrance payée | 17.02.2003 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 14.04.2004 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2004/27] | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.10.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 18.10.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 26.10.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 25.10.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 17.10.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | NL | 09.07.2003 | GB | 09.10.2003 | SE | 09.10.2003 | [2004/45] |
Précédent [2004/16] | NL | 09.07.2003 | |
SE | 09.10.2003 | ||
Précédent [2004/10] | NL | 09.07.2003 | Cité dans | Recherche internationale | [Y]JPS5750506 (MITSUBISHI RAYON CO); | [Y]JPS60206404 (NITTO ELECTRIC IND CO); | [Y]JPH02115028 (DAICEL CHEM); | [A]JPH03161033 (NITTO DENKO CORP); | [X]JPH06165926 (KURARAY CO) |