EP0874734 - FILMS METALLISES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été rejetée Statut actualisé le 02.08.2002 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 02.08.2002 | Rejet de la demande | publié le 18.09.2002 [2002/38] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés APPLIED EXTRUSION TECHNOLOGIES, INC. 3 Centennial Drive Peabody, MA 01960 / US | [N/P] |
Précédent [1998/45] | Pour tous les Etats désignés APPLIED EXTRUSION TECHNOLOGIES, INC. 3 Centennial Drive Peabody, MA 01960 / US | Inventeur(s) | 01 /
FATICA, Michael, G. 20 Pine Place,Chestnut Valley Newark, DE 19711 / US | 02 /
SINGH, Nand, K. 4 Lynn Hall Newark, Delaware 19711 / US | [1999/02] |
Précédent [1998/45] | 01 /
FATICA, Michael, G. 20 Pine Place,Chestnut Valley Newark, DE 19711 / US | ||
02 /
SINGH, Nand, K. 4 Lynn Hall Newark, DE 19711 / US | Mandataire(s) | Shaw, Laurence HLBBshaw, 1 Hagley Road Edgebaston Birmingham B16 8TG / GB | [N/P] |
Précédent [1998/45] | Shaw, Laurence Laurence Shaw & Associates, 5th Floor Metropolitan House, 1 Hagley Road Edgbaston, Birmingham B16 8TG / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 96935968.6 | 26.09.1996 | [1998/45] | WO1996US15396 | Numéro de priorité, date | US19950534411 | 27.09.1995 Format original publié: US 534411 | [1998/45] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9711846 | Date: | 03.04.1997 | Langue: | EN | [1997/15] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0874734 | Date: | 04.11.1998 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 03.04.1997, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1998/45] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 03.04.1997 | Classification | IPC: | B32B27/32, B65D65/40 | [1998/45] | CPC: |
B32B15/08 (EP,US);
B32B27/32 (EP,US);
B32B2307/3065 (US);
B32B2307/518 (US);
B32B2307/7244 (US);
B32B2307/7246 (US);
B32B2311/24 (US);
B32B2323/10 (US);
B32B2553/00 (US);
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [1998/45] | Titre | Allemand: | METALLISIERTE FOLIEN | [1998/45] | Anglais: | METALLIZED FILMS | [1998/45] | Français: | FILMS METALLISES | [1998/45] | Entrée dans la phase régionale | 27.04.1998 | Taxe nationale de base payée | 27.04.1998 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 27.04.1998 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 27.03.1997 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 27.04.1998 | Requête en examen déposée [1998/45] | 09.11.1998 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 14.05.1999 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.06.1999 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 10.02.2000 | Réponse à une notification de la division dexamen | 26.07.2000 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 06.02.2001 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.10.2001 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 04.04.2002 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant à la forme [2002/38] | 14.04.2002 | Demande rejetée, date d'effet juridique [2002/38] | Requête en poursuite de la procédure de: | 10.02.2000 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 03.03.2000 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 14.04.2000 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.09.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.09.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 29.09.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.09.2001 | 06   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [DY]US5326625 (SCHUHMANN DETLEF E ET AL) [DY] 1-3,5-10 * column 2, line 17 - line 60 * * column 7, line 39 - column 8, line 38 * * column 8, line 3 - line 9 *; | [DY]US4975315 (BOTHE LOTHAR ET AL) [DY] 1-3,5-10 * column 5, line 14 - line 21; claims 1,5,11,15,17 *; | [DA]US4888237 (BALLONI RICARDO ET AL) [DA] 1-10 * the whole document *; | [A]EP0538747 (HOECHST AG) [A] 1-10 * page 4, line 53 - line 56; claim - * |