EP0865564 - SOUPAPE DE DERIVATION POUR FOND DE PUITS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 09.05.2002 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 09.05.2002 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 26.06.2002 [2002/26] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Smith International, Inc. 16470 Hardy Street Houston, TX 77205-0068 / US | [N/P] |
Précédent [2001/26] | Pour tous les Etats désignés SMITH INTERNATIONAL, INC. 16740 Hardy Street Houston, TX 77205-0068 / US | ||
Précédent [1998/39] | Pour tous les Etats désignés The Red Baron (Oil Tools Rental) Limited Blackness Avenue Altens Aberdeen AB1 4PG / GB | Inventeur(s) | 01 /
McGARIAN, Bruce 23 East Glebe Stonehaven Aberdeen AB3 2HW / GB | 02 /
TULLOCH, Rory, McCrae 20 Ashley Park North Aberdeen AB1 6SF / GB | 03 /
BARR, Lawrence, Robert Barclayhill Steading East Findon Aberdeen AB12 4RL / GB | [1998/39] | Mandataire(s) | Goodenough, Nigel A.A. Thornton & Co. 235 High Holborn London WC1V 7LE / GB | [N/P] |
Précédent [1998/39] | Goodenough, Nigel A.A. Thornton & Co. Northumberland House 303-306 High Holborn London WC1V 7LE / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 96940688.3 | 09.12.1996 | [1998/39] | WO1996GB03027 | Numéro de priorité, date | GB19950025008 | 07.12.1995 Format original publié: GB 9525008 | [1998/39] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9721020 | Date: | 12.06.1997 | Langue: | EN | [1997/25] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0865564 | Date: | 23.09.1998 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 12.06.1997, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1998/39] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0865564 | Date: | 04.07.2001 | Langue: | EN | [2001/27] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 12.06.1997 | Classification | IPC: | E21B34/10 | [1998/39] | CPC: |
E21B23/006 (EP,US);
E21B21/002 (EP,US);
E21B21/103 (EP,US);
E21B34/102 (EP,US)
| Etats contractants désignés | FR, NL [1998/39] | Titre | Allemand: | UMLAUFVENTIL IM BOHRLOCH | [1998/39] | Anglais: | DOWN HOLE BYPASS VALVE | [1998/39] | Français: | SOUPAPE DE DERIVATION POUR FOND DE PUITS | [1998/39] | Entrée dans la phase régionale | 22.04.1998 | Taxe nationale de base payée | 22.04.1998 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 22.04.1998 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 04.07.1997 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 23.04.1998 | Requête en examen déposée [1998/39] | 08.07.1998 | Perte de droit, date d'effet juridique: Revendications | 26.11.1998 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Revendications {1} | 19.05.1999 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 24.09.1999 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.06.2000 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 11.01.2001 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 02.04.2001 | Taxe de délivrance payée | 02.04.2001 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 05.04.2002 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2002/26] | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.12.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 09.12.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 13.12.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [XY]US4298077 (EMERY MAURICE M) [X] 1,2,4-7,9,11 * column 6, line 36 - line 58 * * column 4, line 63 - column 5, line 2 * [Y] 8,10; | [Y]US5271461 (DECKER KENNETH L [US], et al) [Y] 8 * column 9, line 29 - line 40 * * column 10, line 26 - column 12, line 52 *; | [Y]USRE17424E (PIVOTO) [Y] 10 * page 2, line 20 - line 34 *; | [A]FR2659384 (UNGEMACH PIERRE [FR], et al) [A] 8 * page 2, line 25 - page 3, line 2 *; | [A]US4429755 (WILLIAMSON KIRK E [US]) [A] 10 * column 7, line 39 *; | [A]US4286659 (BOLDING JR BENSON H) [A] 10 * abstract *; | [A]US4791991 (MORRIS ARTHUR J [US], et al) [A] 10 * column A *; | [A]US4633952 (RINGGENBERG PAUL D [US]) [A] 1,11 * column 9, line 59 - column 10, line 19 *; | [A]US3823773 (NUTTER B) [A] 1,11 * column 3, line 7 - line 27 * * column 6, line 51 - line 61 *; | [A]US5443129 (BAILEY THOMAS F [US], et al) [A] 1,11 * column 7, line 19 - line 34 *; | [PX]WO9630621 (UWG LTD [GB], et al) [PX] 1,3-7,11 * page 6, line 4 - page 7, line 4 * * page 5, line 13 - line 17 * |