EP0943125 - COMMANDE DE DEUX UNITES DE CONTROLE AVEC TRANSMISSION DES DONNEES D'AFFICHAGE VIA UN TAMPON FIFO [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 30.08.2002 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 30.08.2002 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 16.10.2002 [2002/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SPEA Software GmbH Moosstrasse 18b D-82319 Starnberg / DE | [1999/38] | Inventeur(s) | 01 /
BRENNER, Alfred Leo-Putz-Weg 19 D-82131 Gauting / DE | [1999/38] | Mandataire(s) | Schoppe, Fritz Schoppe, Zimmermann, Stöckeler & Zinkler Patentanwälte Postfach 246 82043 Pullach bei München / DE | [N/P] |
Précédent [1999/38] | Schoppe, Fritz, Dipl.-Ing. Schoppe, Zimmermann & Stöckeler Patentanwälte Postfach 71 08 67 81458 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 96942316.9 | 03.12.1996 | [1999/38] | WO1996EP05381 | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9825200 | Date: | 11.06.1998 | Langue: | DE | [1998/23] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0943125 | Date: | 22.09.1999 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 11.06.1998, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1999/38] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0943125 | Date: | 24.10.2001 | Langue: | DE | [2001/43] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 11.06.1998 | Classification | IPC: | G06F3/14 | [1999/38] | CPC: |
G06F3/1446 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE [1999/38] | Titre | Allemand: | ANSTEUERUNG VON ZWEI MONITOREN MIT ANZEIGEDATENÜBERTRAGUNG VIA FIFO-PUFFER | [1999/38] | Anglais: | CONTROLLING TWO MONITORS WITH TRANSMISSION OF DISPLAY DATA USING A FIFO BUFFER | [1999/38] | Français: | COMMANDE DE DEUX UNITES DE CONTROLE AVEC TRANSMISSION DES DONNEES D'AFFICHAGE VIA UN TAMPON FIFO | [1999/38] | Entrée dans la phase régionale | 23.04.1999 | Taxe nationale de base payée | 23.04.1999 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 23.04.1999 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 25.11.1997 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 23.04.1999 | Requête en examen déposée [1999/38] | 23.04.1999 | Requête en examen accéléré déposée | 30.11.2000 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 30.11.2000 | Décision sur la requête en examen accéléré - acceptée: Oui | 29.03.2001 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 16.05.2001 | Taxe de délivrance payée | 16.05.2001 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 25.07.2002 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2002/42] | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.04.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.11.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 13.11.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [YA]JPH066724 ; | [Y]FR2528604 (TATSUMI DENSHI KOGYO KK [JP]) [Y] 1,3-5,9,10 * page 2, line 8 - page 6, line 28; figures 1-3 *; | [A]WO8802162 (COMVIEW AB [SE]) [A] 7,12 * siehe Zusammenfassung; page 4, line 10 - page 6, line 31; figures 1-3 *; | [A]US5138305 (TOMIYASU YUICHI [JP]) [A] 12* siehe Zusammenfassung; column 4, line 28 - line 66; figures 2,3 *; | [A]DE4404437 (SIEMENS AG [DE]) [A] 1,10 * siehe Zusammenfassung; column 1, line 37 - line 67; figure 1 *; | [A]US5488385 (SINGHAL DAVE M [US], et al) [A] 2 * siehe Zusammenfassung; column 4, line 9 - column 6, line 28; figures 1-3B * * column 7, line 26 - line 56 * | [YA] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19940412), vol. 18, no. 205, Database accession no. (E - 1536), & JP06006724 A 00000000 (FUJITSU GENERAL LTD.) [Y] 1,3-5,9,10 * abstract * [A] 7,8 |