EP0868244 - OUTILS DE COUPE TOURNANTS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 04.01.2003 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 04.01.2003 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 19.02.2003 [2003/08] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Sandvik Aktiebolag (publ) 811 81 Sandviken / SE | [1998/41] | Inventeur(s) | 01 /
HARPER, Clive 151 Melbourne Road, Blacon Chester CH1 5JH / GB | 02 /
YATES, John 57 Reynard Close, Webheath Redditch, Worcestershire B97 6PY / GB | [1998/41] | Mandataire(s) | Taquist, Henrik Lennart Emanuel Sandvik AB Patent Department 811 81 Sandviken / SE | [N/P] |
Précédent [1998/41] | Taquist, Lennart Sandvik AB Patent Department 811 81 SANDVIKEN / SE | Numéro de la demande, date de dépôt | 96943429.9 | 12.12.1996 | [1998/41] | WO1996SE01643 | Numéro de priorité, date | GB19950026197 | 21.12.1995 Format original publié: GB 9526197 | GB19960023170 | 06.11.1996 Format original publié: GB 9623170 | [1998/41] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9723323 | Date: | 03.07.1997 | Langue: | EN | [1997/29] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0868244 | Date: | 07.10.1998 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 03.07.1997, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1998/41] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0868244 | Date: | 27.02.2002 | Langue: | EN | [2002/09] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | SE | 03.07.1997 | Classification | IPC: | B23C5/16 | [1998/41] | CPC: |
B23C5/2204 (EP,US);
B23C5/109 (EP,US);
B23C5/2213 (EP,US);
B23C2200/0416 (EP,US);
B23C2200/367 (EP,US);
Y10T407/1908 (EP,US);
| Etats contractants désignés | DE, FR, IT, SE [1998/41] | Titre | Allemand: | DREHENDE SCHNEIDWERKZEUGE | [1998/41] | Anglais: | ROTARY CUTTING TOOLS | [1998/41] | Français: | OUTILS DE COUPE TOURNANTS | [1998/41] | Entrée dans la phase régionale | 22.06.1998 | Taxe nationale de base payée | 22.06.1998 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 22.06.1998 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 24.06.1997 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: SE | 22.06.1998 | Requête en examen déposée [1998/41] | 13.02.2001 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 08.06.2001 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.07.2001 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 08.08.2001 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 23.10.2001 | Taxe de délivrance payée | 23.10.2001 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 28.11.2002 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2003/08] | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.12.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 09.12.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 13.12.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 13.12.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | SE | 27.05.2002 | [2002/37] | Cité dans | Recherche internationale | [A]EP0181844 (SANTRADE LTD [CH]); | [A]GB2186220 (MARWIN CUTTING TOOLS LTD); | [A]US5340246 (TUKALA TOMMY [SE]); | [A]US4966500 (TSUJIMURA OSAMU [JP], et al); | [A]US5213452 (KIRBY MARK [GB]); | [A]US4300862 (YADA HIROSHI) |