EP0877733 - PROCEDE DE PREPARATION DE DERIVES DE PIPERIDINE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 15.06.2007 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 15.06.2007 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 18.07.2007 [2007/29] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés AMR Technology, Inc. 5429 Main Street P.O. Box 2587 Manchester Center, VT 05255-2587 / US | [2006/32] |
Précédent [2004/40] | Pour tous les Etats désignés AMR Technology, Inc. 5429 Main Street P.O. Box 2587 Manchester Center, VT 05255-2587 / US | ||
Précédent [1998/47] | Pour tous les Etats désignés ALBANY MOLECULAR RESEARCH, INC. 21 Corporate Circle Albany, NY 12203-0289 / US | Inventeur(s) | 01 /
D'AMBRA, Thomas, E. 14 Woodside Court Wynantskill, NY 12198 / US | 02 /
PILLING, Garry, M. Dunham Hollow Road, R.R. 1, Box 109A East Nassau, NY 12062 / US | [1998/47] | Mandataire(s) | Jones, Stephen Anthony AdamsonJones BioCity Nottingham Pennyfoot Street Nottingham NG1 1GF / GB | [N/P] |
Précédent [2000/42] | Jones, Stephen Anthony AdamsonJones Broadway Business Centre 32a Stoney Street Nottingham NG1 1LL / GB | ||
Précédent [1999/23] | Jones, Stephen Anthony, et al Lewis & Taylor, 49 Stoney Street Nottingham, NG1 1LX / GB | ||
Précédent [1998/47] | Jones, Stephen Anthony, et al E. N. Lewis & Taylor 144 New Walk Leicester LE1 7JA / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 96945097.2 | 19.12.1996 | [1998/47] | WO1996US20769 | Numéro de priorité, date | US19950575344 | 21.12.1995 Format original publié: US 575344 | [1998/47] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9722344 | Date: | 26.06.1997 | Langue: | EN | [1997/27] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0877733 | Date: | 18.11.1998 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 26.06.1997, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1998/47] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0877733 | Date: | 09.08.2006 | Langue: | EN | [2006/32] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 26.06.1997 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 12.02.1999 | Classification | IPC: | C07D211/14, A61K31/445, C07D211/22, C07D211/46, C07D263/14, C07D263/10 | [1999/13] | CPC: |
C07D211/54 (EP,US);
A61K31/445 (KR);
A61P37/00 (EP);
A61P37/08 (EP);
C07D211/14 (KR);
C07D211/22 (EP,US);
C07D261/04 (EP,US)
(-)
|
Précédent IPC [1998/47] | C07D211/14, A61K31/445 | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [1998/47] | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON PIPERIDINDERIVATEN | [1998/47] | Anglais: | PROCESS FOR PRODUCTION OF PIPERIDINE DERIVATIVES | [1998/47] | Français: | PROCEDE DE PREPARATION DE DERIVES DE PIPERIDINE | [1998/47] | Entrée dans la phase régionale | 30.06.1998 | Taxe nationale de base payée | 30.06.1998 | Taxe de recherche payée | 30.06.1998 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 30.06.1998 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 15.07.1997 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: US | 30.06.1998 | Requête en examen déposée [1998/47] | 06.06.2000 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 06.12.2000 | Réponse à une notification de la division dexamen | 13.01.2003 | Date des procédures orales | 29.01.2003 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 29.01.2003 | Procès-verbal des procédures orales envoyé | 08.04.2003 | Réponse à une notification de la division dexamen | 28.02.2006 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 07.06.2006 | Taxe de délivrance payée | 07.06.2006 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | EP03077248.7 / EP1362849 | Opposition(s) | 10.05.2007 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2007/29] | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.12.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.10.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 07.12.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 07.12.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 04.12.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 03.12.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 09.12.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 14.11.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 10 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [E]WO9723213 (ALBANY MOLECULAR RES INC [US]) [E] 1-71* claim - * | Recherche internationale | [Y]US4254129 (CARR ALBERT A, et al); | [Y]US4254130 (CARR ALBERT A, et al); | [Y]US4407823 (KIRSCH GERALD [DE], et al); | [Y]US4550116 (SOTO JOSE M P [ES], et al); | [Y]WO9500480 (MERRELL DOW PHARMA [US]); | [Y]WO9500482 (ALBANY MOLECULAR RES INC [US]) | [Y] - J. AM. CHEM. SOC., 24 May 1978, Vol. 100, No. 11, MILSTEIN et al., "A General, Selective and Facile Method for Ketone Synthesis from Acid Chlorides and Organotin Compounds Catalyzed by Palladium", pages 3636-3638. | [Y] - J. ORG. CHEM., 1979, Vol. 44, No. 10, MILSTEIN et al., "Mild, Selective, General Method of Ketone Synthesis from Acid Chlorides and Organotin Compounds Catalyzed by Palladium", pages 1613-1618. | [Y] - MARCH JERRY, ADVANCED ORGANIC CHEMISTRY, Reactions, Mechanisms and Structure, JOHN WILEY & SONS, 1992, 4th Edition, pages 478, 479, 661 and 662. | [Y] - J. ORG. CHEM., 1974, Vol. 39, No. 18, MEYERS et al., "Oxazolines. IX. Synthesis of Homologated Acetic Acids and Esters", pages 2778-2793. |