EP0822313 - Dispositif de commande électrique pour le contrôle de plusieurs moteurs d'entraînement d'écrans enroulables et déroulables [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 28.02.2003 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 28.02.2003 | Demande réputée retirée | publié le 16.04.2003 [2003/16] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Ernst Selve GmbH & Co. KG Werdohler Landstrasse 286 D-58513 Lüdenscheid / DE | [1998/06] | Inventeur(s) | 01 /
Weiper, Jost Lohweg 34 57076 Siegen / DE | 02 /
Achenbach, Jens Am Gehäge 7 58515 Lüdenscheid / DE | 03 /
Hoffmann, Helmut Fasanenweg 3 57489 Drolshagen / DE | [1998/06] | Mandataire(s) | Köchling, Conrad-Joachim, et al Patentanwälte Köchling, Döring PartG mbB Fleyer Strasse 135 58097 Hagen / DE | [N/P] |
Précédent [1998/06] | Köchling, Conrad-Joachim, et al Patentanwälte Dipl.-Ing. Conrad Köchling, Dipl.-Ing. Conrad-Joachim Köchling Fleyer Strasse 135 58097 Hagen / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 97104862.4 | 21.03.1997 | [1998/06] | Numéro de priorité, date | DE1996130493 | 29.07.1996 Format original publié: DE 19630493 | [1998/06] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0822313 | Date: | 04.02.1998 | Langue: | DE | [1998/06] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0822313 | Date: | 24.11.1999 | [1999/47] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 07.10.1999 | Classification | IPC: | H02K11/04, E06B9/68 | [1999/47] | CPC: |
E06B9/68 (EP)
|
Précédent IPC [1998/06] | E06B9/68 | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, NL [1998/06] | Titre | Allemand: | Elektrische Schaltungsanordnung zur Ansteuerung mehrerer Antriebe für auf- und abwickelbare Behänge | [1998/06] | Anglais: | Electrical switching arrangement for controlling several drives of windable and unwindable screens | [1998/06] | Français: | Dispositif de commande électrique pour le contrôle de plusieurs moteurs d'entraînement d'écrans enroulables et déroulables | [1998/06] | Procédure dexamen | 02.12.1999 | Requête en examen déposée [2000/04] | 02.04.2002 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 01.10.2002 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2003/16] | 05.11.2002 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2003/16] | Taxes payées | Taxe annuelle | 06.02.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 01.03.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.02.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.03.2002 | 06   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]CH611969 (LYSS SELECTRON AG) [A] 1 * page 3, column 2, line 28 - page 4, column 2, line 12 * * figures 1-3 *; | [A]EP0577201 (SGS THOMSON MICROELECTRONICS) [A] 1 * column 2, line 21 - column 3, line 36 * * figures 1-3 *; | [A]US5062032 (JACQUEL DOMINIQUE) [A] 1 * column 1, paragraph 1 * * column 2, line 56 - line 16 * * claim 1 * |