Etats contractants désignés | AT | | BE | | CH | | DE | | ES | | FR | | GB | | IT | | LI | | NL | | Procédure dexamen | 05.11.2002 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0}
[2003/16] | Taxes payées | Taxe annuelle | 06.02.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 01.03.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.02.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.03.2002 | 06   M06  
Pas encore payé | Données INPADOC Tooltip | LOEB nest pas responsable de lexactitude des données relatives à la situation juridique dans la phase post-délivrance, y compris - et sans restriction - de leur exhaustivité, de leur actualité ou de leur pertinence à légard dun but spécifique. Pour obtenir des informations officielles, veuillez vous adresser aux services nationaux de la propriété industrielle compétents. | Date de lévénement: | 18.12.2002 | | Description de lévénement: | FIRST EXAMINATION REPORT DESPATCHED | Effective DATE: | 20020402 | | Date de lévénement: | 16.04.2003 | | Description de lévénement: | APPLICATION DEEMED TO BE WITHDRAWN | Effective DATE: | 20021001 | | Date de lévénement: | 04.02.1998 | | Description de lévénement: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A2 | Designated State(s): | AT BE CH DE ES FR GB IT LI NL | | Date de lévénement: | 24.11.1999 | | Description de lévénement: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A3 | Designated State(s): | AT BE CH DE ES FR GB IT LI NL | | Date de lévénement: | 24.11.1999 | | Description de lévénement: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | Free Format Text: | 6H 02K 11/04 A, 6E 06B 9/68 B | | Date de lévénement: | 26.01.2000 | | Description de lévénement: | REQUEST FOR EXAMINATION FILED | Effective DATE: | 19991202 | | Date de lévénement: | 02.08.2000 | | Description de lévénement: | DESIGNATION FEES PAID | Free Format Text: | AT BE CH DE ES FR GB IT LI NL | | Date de lévénement: | 08.10.1999 | | Description de lévénement: | SEARCH REPORT DESPATCHED | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009013 | | Date de lévénement: | 19.12.1997 | | Description de lévénement: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Date de lévénement: | 28.02.2003 | | Description de lévénement: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: THE APPLICATION IS DEEMED TO BE WITHDRAWN | |