EP0803644 - Moteur 4 temps à cylindres en V pour motocyclette [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 05.05.2001 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 05.05.2001 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 20.06.2001 [2001/25] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SUZUKI KABUSHIKI KAISHA 300 Takatsuka-Cho Hamamatsu-Shi Shizuoka-Ken / JP | [N/P] |
Précédent [1997/44] | Pour tous les Etats désignés SUZUKI KABUSHIKI KAISHA 300 Takatsuka-Cho Hamamatsu-Shi, Shizuoka-Ken / JP | Inventeur(s) | 01 /
Iio, Hiroshi 3-10-30, Takabayashi Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken / JP | 02 /
Nakai, Hiroyuki 1334-3, Kaketsuka, Ryuyo-cho Iwata-gun, Shizuoka-ken / JP | [1997/44] | Mandataire(s) | Klunker . Schmitt-Nilson . Hirsch Patentanwälte Destouchesstrasse 68 80796 München / DE | [N/P] |
Précédent [1997/44] | Klunker . Schmitt-Nilson . Hirsch Winzererstrasse 106 80797 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 97105569.4 | 03.04.1997 | [1997/44] | Numéro de priorité, date | JP19960102885 | 24.04.1996 Format original publié: JP 10288596 | [1997/44] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0803644 | Date: | 29.10.1997 | Langue: | EN | [1997/44] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0803644 | Date: | 05.07.2000 | Langue: | EN | [2000/27] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 09.06.1997 | Classification | IPC: | F02B61/02, F02F7/00 | [1997/44] | CPC: |
F02B61/02 (EP,US);
F02B75/22 (EP,US);
F02F7/006 (EP,US);
F02B2075/027 (EP,US);
F02B2075/1808 (EP,US);
F02B2275/18 (EP,US);
F02F2001/245 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | DE, FR, IT [1997/44] | Titre | Allemand: | Viertaktbrennkraftmaschine in V Bauart für Motorrad | [1997/44] | Anglais: | Four-stroke-cycle v-type engine of motorcycle | [1997/44] | Français: | Moteur 4 temps à cylindres en V pour motocyclette | [1997/44] | Procédure d'examen | 03.04.1997 | Requête en examen déposée [1997/44] | 11.08.1999 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 22.09.1999 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 10.12.1999 | Taxe de délivrance payée | 10.12.1999 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 06.04.2001 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2001/25] | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.04.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.04.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]DE3128052 (MASCHF AUGSBURG NUERNBERG AG) [A] 1* abstract * |