EP0803389 - Porte de véhicule [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Brevet maintenu dans une forme modifiée Statut actualisé le 07.04.2006 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.04.2006 | Maintien du brevet (publication B2) | publié le 24.05.2006 [2006/21] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Petuelring 130 80809 München / DE | Pour tous les Etats désignés Heim, Gunther Thüringer Strasse 2 64367 Mühltal / DE | Pour tous les Etats désignés Acts Gmbh & Co. KG Kurfürst-Eppstein-Ring 63877 Sailauf / DE | [N/P] |
Précédent [2006/21] | Pour tous les Etats désignés Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 80788 München / DE | ||
Pour tous les Etats désignés Heim, Gunther Thüringer Strasse 2 64367 Mühltal / DE | |||
Pour tous les Etats désignés Acts Gmbh & Co. KG Kurfürst-Eppstein-Ring 63877 Sailauf / DE | |||
Précédent [2003/23] | Pour tous les Etats désignés Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 80788 München / DE | ||
Pour tous les Etats désignés Heim, Gunther Thüringer Strasse 2 64367 Mühltal / DE | |||
Pour tous les Etats désignés ACTS Gmbh & Co. KG Kurfürst-Eppstein-Ring 63877 Sailauf / DE | |||
Précédent [2003/13] | Pour tous les Etats désignés Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 80788 München / DE | ||
Pour tous les Etats désignés Wagon Automotive GmbH Fabrikstrasse 6 63857 Waldaschaff / DE | |||
Précédent [1999/29] | Pour tous les Etats désignés Wagon Automotive GmbH Fabrikstrasse 6 63857 Waldaschaff / DE | ||
Pour tous les Etats désignés Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 80788 München / DE | |||
Précédent [1997/44] | Pour tous les Etats désignés YMOS AKTIENGESELLSCHAFT Industrieprodukte Feldstrasse 12 63179 Obertshausen / DE | ||
Pour tous les Etats désignés Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 80788 München / DE | Inventeur(s) | 01 /
Heim, Gunther Sudetenstrasse 3 63110 Rodgau / DE | 02 /
Schütt, Stephan Igelweg 19 65428 Rüsselsheim / DE | 03 /
Schneider, Wolfgang Pauleck 6 83362 Surberg / DE | 04 /
Reitemeyer, Rainer Feldstrasse 62 85716 Unterschleissheim / DE | [1997/44] | Mandataire(s) | Truckenmüller, Frank Geitz Truckenmüller Lucht Patentanwälte Kriegsstrasse 234 76135 Karlsruhe / DE | [N/P] |
Précédent [2003/13] | Truckenmüller, Frank Geitz Truckenmüller Lucht Patentanwälte Kriegsstrasse 234 76135 Karlsruhe / DE | ||
Précédent [2001/06] | Gesthuysen, Hans Dieter, Dipl.-Ing. Patentanwälte Gesthuysen, von Rohr & Eggert Postfach 10 13 54 45013 Essen / DE | ||
Précédent [1997/44] | Podszus, Burghart, Dipl.-Phys., Dipl.-Wirtsch.-Ing. Postfach 10 08 39 53446 Bad Neuenahr-Ahrweiler / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 97106226.0 | 16.04.1997 | [1997/44] | Numéro de priorité, date | DE19961016788 | 26.04.1996 Format original publié: DE 19616788 | [1997/44] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0803389 | Date: | 29.10.1997 | Langue: | DE | [1997/44] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0803389 | Date: | 01.07.1998 | [1998/27] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0803389 | Date: | 21.11.2001 | Langue: | DE | [2001/47] | Type: | B2 Nouveau fascicule de brevet européen | N°: | EP0803389 | Date: | 24.05.2006 | Langue: | DE | [2006/21] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 19.05.1998 | Classification | IPC: | B60J5/04 | [1997/44] | CPC: |
B60J5/0404 (EP);
B60J5/0412 (EP);
B60J5/0466 (EP);
B60J5/0483 (EP)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [1997/44] | Titre | Allemand: | Fahrzeugtür | [1997/44] | Anglais: | Vehicle door | [1997/44] | Français: | Porte de véhicule | [1997/44] | Procédure d'examen | 25.06.1998 | Requête en examen déposée [1998/35] | 23.03.2001 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 28.05.2001 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 24.07.2001 | Taxe de délivrance payée | 24.07.2001 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
05.08.2002
ADMISSIBLE AUDI AG 85045 Ingolstadt / DE Mandataire de l'opposant Liebl, Thomas NEUBAUER - LIEBL - BIERSCHNEIDER Münchener Strasse 49 85051 Ingolstadt / DE | [N/P] |
Précédent [2002/39] | |||
Opposant(s) | 01
05.08.2002
ADMISSIBLE AUDI AG 85045 Ingolstadt / DE Mandataire de l'opposant Liebl, Thomas Neubauer - Liebl Patentanwälte Fauststrasse 30 85051 Ingolstadt / DE | 25.09.2002 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 27.03.2003 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 28.05.2004 | Envoi d'une notification de la division d'opposition (délai: M01) | 11.06.2004 | Réponse à une notification de la division d'opposition | 24.06.2004 | Date des procédures orales | 06.07.2004 | Envoi d'une décision intermédiaire pendant l''opposition | 06.07.2004 | Envoi du procès-verbal des procédures orales | 07.11.2005 | Effet juridique de la décision intermédiaire pendant l'opposition | 27.01.2006 | Envoi de la notification relative au maintien du brevet dans sa forme modifiée | 21.03.2006 | Taxe d'impression d'un nouveau fascicule payée | Recours après opposition | 18.08.2004 | Recours reçu No. T1032/04 | 18.08.2004 | Mémoire exposant les motifs du recours remis | 18.10.2005 | Résultat de la procédure de recours : recours de l'opposant fut rejeté | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.03.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 10.03.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 26.04.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [YX]EP0638451 (OPEL ADAM AG [DE]) [Y] 1 * figures 1-3; claim 1 * [X] 5; | [Y]DE4430862 (YMOS AG IND PRODUKTE [DE]) [Y] 1 * column 4, line 30; figure 5; claim 44 *; | [A]GB2042386 (ITT) [A] 2 * abstract *; | [DA]EP0476351 (SCHADE KG [DE], et al); | [DA]EP0274985 (ALUSUISSE [CH]) | Opposition | DE4008111 | DE19519509 | DE4242896 | DE4300398 | DE2916817 | DE4431991 | DE4224423 | DE4116834 | - Zeitschrift "Blech Rohre Profile", 42 (1995) 2, S.94-99 | - Lehrbuch "Fachkunde Metall", 48.Auflage, 1987, S.214,215,220,222,223,235,236 | - VDI-Lexikon Maschinenbau, VDI-Verlag, Düsseldorf, 1995 S.253,1245-1246,1306 | - Vieweg Handbuch Kraftfahrzeugtechnik, 2.Auflage 2001 |