EP0806394 - Dispositif de sécurité pour ascenseur [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 23.05.2003 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 23.05.2003 | Demande réputée retirée | publié le 09.07.2003 [2003/28] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Inventio AG Seestrasse 55 6052 Hergiswil / CH | [N/P] |
Précédent [1997/46] | Pour tous les Etats désignés INVENTIO AG Seestrasse 55, Postfach 175 CH-6052 Hergiswil / CH | Inventeur(s) | 01 /
Arnold, Jörg, Dipl.-Ing. HTL Benziwilstrasse 18 6020 Emmenbrücke / CH | 02 /
Woebcke, Reinhard, Dipl.-Ing. FH Fluhmattstrasse 8 6033 Buchrain / CH | [1997/46] | Numéro de la demande, date de dépôt | 97106340.9 | 17.04.1997 | [1997/46] | Numéro de priorité, date | EP19960810287 | 06.05.1996 Format original publié: EP 96810287 | [1997/46] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0806394 | Date: | 12.11.1997 | Langue: | DE | [1997/46] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 01.08.1997 | Classification | IPC: | B66B5/22 | [1997/46] | CPC: |
B66B5/22 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI [1997/46] | Titre | Allemand: | Sicherheitseinrichtung für eine Aufzugsanlage | [1997/46] | Anglais: | Safety device for an elevator | [1997/46] | Français: | Dispositif de sécurité pour ascenseur | [1997/46] | Procédure dexamen | 17.04.1998 | Requête en examen déposée [1998/25] | 23.10.2001 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 08.02.2002 | Réponse à une notification de la division dexamen | 16.08.2002 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 27.11.2002 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2003/28] | 07.02.2003 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2003/28] | Taxes payées | Taxe annuelle | 19.04.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 17.04.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 19.04.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 17.04.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US3441107 (THORNE BENJAMIN GRAHAM ET AL) [X] 1 * column 4, line 10 - column 5, line 72; figures 1-3 *; | [XA]EP0498597 (POON OTTO L) [X] 1 * column 2, line 41 - column 3, line 50; figures 1-10 * [A] 2-9; | [AD]FR2654087 (SIMINOR SA) [AD] 1-9 * page 1 - page 2; figures 1-5 * |