EP0806712 - Mouvement d'horlogerie mécanique avec chronomètre incorporé (mouvement de chronographe) [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 11.07.2003 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 19.06.2009 | Changement - mandataire | publié le 22.07.2009 [2009/30] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Fortis AG Lindenstrasse 45 2540 Grenchen / CH | [1997/46] | Inventeur(s) | 01 /
Gerber, Paul Albisriederstrasse 307 8047 Zürich / CH | [1997/46] | Mandataire(s) | Rehmann, Thorsten, et al Gramm, Lins & Partner Patent- und Rechtsanwälte PartGmbB Frankfurter Straße 3c 38122 Braunschweig / DE | [N/P] |
Précédent [2009/30] | Rehmann, Thorsten, et al Gramm, Lins & Partner GbR Theodor-Heuss-Strasse 1 38122 Braunschweig / DE | ||
Précédent [1997/46] | Rehmann, Klaus-Thorsten, Dipl.-Ing., et al c/o Gramm, Lins & Partner Patent- und Rechtsanwaltssozietät Theodor-Heuss-Strasse 1 38122 Braunschweig / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 97107582.5 | 07.05.1997 | [1997/46] | Numéro de priorité, date | CH19960001166 | 09.05.1996 Format original publié: CH 116696 | [1997/46] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0806712 | Date: | 12.11.1997 | Langue: | DE | [1997/46] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0806712 | Date: | 15.09.1999 | [1999/37] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0806712 | Date: | 04.09.2002 | Langue: | DE | [2002/36] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 30.07.1999 | Classification | IPC: | G04F7/08 | [1997/46] | CPC: |
G04B1/12 (EP);
G04B23/02 (EP);
G04F7/08 (EP);
G04F7/0895 (EP)
| Etats contractants désignés | CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI [1997/46] | Titre | Allemand: | Mechanisches Uhrwerk mit integrierter Stoppuhr (Chronographenwerk) | [1997/46] | Anglais: | Mechanical watch-movement with incorporated chronometer movement (chronograph movement) | [1997/46] | Français: | Mouvement d'horlogerie mécanique avec chronomètre incorporé (mouvement de chronographe) | [1997/46] | Procédure d'examen | 26.01.2000 | Requête en examen déposée [2000/13] | 08.03.2002 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 26.06.2002 | Taxe de délivrance payée | 26.06.2002 | Taxe publication/d‘impression payée | 05.07.2002 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | Opposition(s) | 05.06.2003 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2003/35] | Taxes payées | Taxe annuelle | 05.05.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 05.05.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 05.05.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 04.05.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | FR | 04.09.2002 | GB | 04.09.2002 | IT | 04.09.2002 | ES | 28.03.2003 | [2008/07] |
Précédent [2006/14] | FR | 04.09.2002 | |
GB | 04.09.2002 | ||
ES | 28.03.2003 | ||
Précédent [2004/21] | GB | 04.09.2002 | |
ES | 28.03.2003 | ||
Précédent [2004/04] | ES | 28.03.2003 | Citations: | Recherche | [A]CH508905 (BUEREN WATCH COMPANY S A [CH]) [A] 1,2 * column 3, line 28 - line 43; figure - *; | [A]CH319290 (BAUMGARTNER FRERES SA [CH]) [A] 1,2 * the whole document *; | [A]US304234 (PORTEBOIS) [A] 1,2 * the whole document *; | [A]EP0493613 (CITIZEN WATCH CO LTD [JP]) [A] 1,5 * column 13, line 19 - line 31 * * column A * |