EP0808948 - Filet métallique de protection contre les chutes de pierres, abattage de bois ou avalanches et méthode de fabrication [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 06.09.2002 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 06.09.2002 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 23.10.2002 [2002/43] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Oichtner, Franz Maria-Bühel-Strasse 7 5110 Oberndorf / AT | [2001/35] |
Précédent [1997/48] | Pour tous les Etats désignés Kaiser, Hermann Gibriststrasse 719 5317 Hettenschwil / CH | Inventeur(s) | 01 /
Kaiser, Hermann Gibriststrasse 719 5317 Hettenschwil / CH | [2001/35] |
Précédent [1997/48] | 01 /
voir demandeur ... | Mandataire(s) | Kägi, Otto, et al c/o Com Pat AG Schulhausstrasse 12 8002 Zürich / CH | [N/P] |
Précédent [2000/44] | Kägi, Otto Patentanwalt, et al c/o Com Pat AG Gubelstrasse 17 6300 Zug / CH | ||
Précédent [2000/15] | Luchs, Willi Luchs & Partner, Patentanwälte, Schulhausstrasse 12 8002 Zürich / CH | ||
Précédent [1997/48] | Blum, Rudolf Emil Ernst c/o E. Blum & Co Patentanwälte Vorderberg 11 8044 Zürich / CH | Numéro de la demande, date de dépôt | 97107691.4 | 10.05.1997 | [1997/48] | Numéro de priorité, date | CH19960001318 | 24.05.1996 Format original publié: CH 131896 | [1997/48] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0808948 | Date: | 26.11.1997 | Langue: | DE | [1997/48] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0808948 | Date: | 08.07.1998 | [1998/28] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0808948 | Date: | 31.10.2001 | Langue: | DE | [2001/44] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 25.05.1998 | Classification | IPC: | E01F7/04 | [1997/48] | CPC: |
E01F7/045 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, DE, ES, FR, GB, IT [1997/48] | Titre | Allemand: | Drahtseilnetz für Steinschlag-, Holzschlag- und Lawinenverbauungen und Verfahren zur Herstellung desselben | [1997/48] | Anglais: | Wire rope net for protection against falling rocks, felling or avalanches and method for making same | [1997/48] | Français: | Filet métallique de protection contre les chutes de pierres, abattage de bois ou avalanches et méthode de fabrication | [1997/48] | Procédure d'examen | 05.06.1998 | Requête en examen déposée [1998/32] | 03.02.2000 | Requête en examen accéléré déposée | 09.11.2000 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 09.11.2000 | Décision sur la requête en examen accéléré - acceptée: Oui | 05.01.2001 | Réponse à une notification de la division dexamen | 03.05.2001 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 14.07.2001 | Taxe de délivrance payée | 14.07.2001 | Taxe publication/d‘impression payée | 25.07.2001 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | Opposition(s) | 01.08.2002 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2002/43] | Taxes payées | Taxe annuelle | 07.05.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 08.05.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 26.05.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]CH376459 (DINKEL EDWIN [CH]) [A] 1 * page 2, line 1 - line 30; figure . *; | [A]WO9322751 (COVER PROTECTION LTD [GB], et al); | [A]US5413148 (MINTZ MARCUS [US], et al) | Examen | GB435202 |