EP0809359 - Circuit générateur d'impulsions avec circuit de détection pour transition d'adresse [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 16.07.2004 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 16.07.2004 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 01.09.2004 [2004/36] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés NEC Electronics Corporation 1753 Shimonumabe Nakahara-ku Kawasaki, Kanagawa 211-8668 / JP | [N/P] |
Précédent [2003/19] | Pour tous les Etats désignés NEC Electronics Corporation 1753 Shimonumabe, Nakahara-ku Kawasaki, Kanagawa 211-8668 / JP | ||
Précédent [1997/48] | Pour tous les Etats désignés NEC CORPORATION 7-1, Shiba 5-chome Minato-ku Tokyo / JP | Inventeur(s) | 01 /
Togami, Tetsuji NEC Corporation, 7-1, Shiba 5-chome Minato-ku, Tokyo / JP | [1997/48] | Mandataire(s) | Betten & Resch Patent- und Rechtsanwälte PartGmbB Postfach 10 02 51 80076 München / DE | [N/P] |
Précédent [1997/48] | Betten & Resch Reichenbachstrasse 19 80469 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 97108376.1 | 23.05.1997 | [1997/48] | Numéro de priorité, date | JP19960153093 | 24.05.1996 Format original publié: JP 15309396 | [1997/48] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0809359 | Date: | 26.11.1997 | Langue: | EN | [1997/48] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0809359 | Date: | 10.09.2003 | Langue: | EN | [2003/37] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 26.09.1997 | Classification | IPC: | H03K5/1534, G11C8/00 | [1997/48] | CPC: |
H03K5/1534 (EP,US);
G11C8/00 (KR);
G11C8/18 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, IT [1997/48] | Titre | Allemand: | Impulsgeneratorschaltung mit Detektorschaltung für Adressenumwandlung | [1997/48] | Anglais: | Pulse generating circuit having address transition detecting circuit | [1997/48] | Français: | Circuit générateur d'impulsions avec circuit de détection pour transition d'adresse | [1997/48] | Procédure d'examen | 12.02.1998 | Requête en examen déposée [1998/15] | 11.07.2002 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 12.11.2002 | Réponse à une notification de la division dexamen | 07.02.2003 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 04.06.2003 | Taxe de délivrance payée | 04.06.2003 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 14.06.2004 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2004/36] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.05.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.05.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.05.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 31.05.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 02.06.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XA]EP0624878 (TOSHIBA KK [JP], et al) [X] 1,7 * column 35, line 17 - column 39, line 19; figures 38-41,43 * [A] 2-6,8; | [A]US4730131 (SAUER DONALD J [US]) [A] 1-8 * column 4, line 27 - column 8, line 32; figures 3,4 *; | [A]US5465062 (FONG VINCENT L [US]) [A] 1-8 * figures 4,5 *; | [A]US5343090 (PROEBSTING ROBERT J [US]); | [A]US5313422 (HOUSTON THEODORE W [US]); | [A]US4633102 (CHILDERS JIMMIE D [US]) |