EP0851684 - Procédé et appareil pour le codage du contour d'un objet [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 24.08.2007 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 24.08.2007 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 26.09.2007 [2007/39] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Daewoo Electronics Corporation 686, Ahyeon-Dong Mapo-Gu Seoul / KR | [2006/41] |
Précédent [2003/15] | Pour tous les Etats désignés Daewoo Electronics Corporation 686, Ahyeon-Dong Mapo-Gu Seoul / KR | ||
Précédent [1998/27] | Pour tous les Etats désignés DAEWOO ELECTRONICS CO., LTD 541, 5-Ga, Namdaemoon-Ro, Jung-Gu Seoul / KR | Inventeur(s) | 01 /
Kim, Jin-Hun, c/o Video Research Center Daewoo Electronics Co., Ltd., 541, 5-Ga Namdaemoon-Ro, Jung Gu, Seoul / KR | [1998/27] | Mandataire(s) | Turi, Michael, et al Samson & Partner Patentanwälte mbB Widenmayerstrasse 6 80538 München / DE | [N/P] |
Précédent [1998/27] | Turi, Michael, Dipl.-Phys., et al Samson & Partner Widenmayerstrasse 5 80538 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 97109319.0 | 09.06.1997 | [1998/27] | Numéro de priorité, date | KR19960070632 | 23.12.1996 Format original publié: KR 9670632 | [1998/27] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0851684 | Date: | 01.07.1998 | Langue: | EN | [1998/27] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0851684 | Date: | 23.02.2000 | [2000/08] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0851684 | Date: | 11.10.2006 | Langue: | EN | [2006/41] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 11.01.2000 | Classification | IPC: | H04N7/26 | [1998/27] | CPC: |
G06T9/20 (EP,US);
G06F17/00 (KR);
H04N19/20 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, NL [2000/44] |
Précédent [1998/27] | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Verfahren und Vorrichtung zur Kodierung einer Objektkontur | [1998/27] | Anglais: | Method and apparatus for encoding a contour of an object | [1998/27] | Français: | Procédé et appareil pour le codage du contour d'un objet | [1998/27] | Procédure d'examen | 07.08.2000 | Requête en examen déposée [2000/41] | 24.08.2000 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 30.11.2000 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, CH, LI | 02.08.2004 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 14.02.2005 | Réponse à une notification de la division dexamen | 01.12.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 27.03.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 18.05.2006 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 23.08.2006 | Taxe de délivrance payée | 23.08.2006 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 12.07.2007 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2007/39] | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.06.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.06.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.06.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 28.06.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 30.06.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 23.06.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 24.06.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 29.06.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 23.09.2000 | AT   M01   Pas encore payé | 23.09.2000 | BE   M01   Pas encore payé | 23.09.2000 | CH   M01   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XY]FR2728987 (HYUNDAI ELECTRONICS IND [KR]) [X] 1,8,15 * claim 1 * [Y] 2-7,9-14,16-18; | [X]WO8704032 (BRITISH BROADCASTING CORP [GB]) [X] 1,8,15 * claim 1 *; | [E]EP0789327 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD [JP]) [E] 1,8,15 * abstract *; | [Y] - ERYURTLU F ET AL, "VERY LOW-BIT-RATE SEGMENTATION-BASED VIDEO CODING USING CONTOUR ANDTEXTURE PREDICTION", IEE PROCEEDINGS: VISION, IMAGE AND SIGNAL PROCESSING, (19951001), vol. 142, no. 5, PART F, pages 253 - 261, XP000538269 [Y] 2-7,9-14,16-18 * page 254, column L, paragraph L - column R, paragraph 1 * DOI: http://dx.doi.org/10.1049/ip-vis:19952195 | [A] - YS CHO, SH LEE, JS CHIN, YS SEO, "Shape coding tool: using polygonal approximation and reliable error residue sampling method", ISO/IEC JTC1/SC9/WG11 MPEG, Munich, Bermany, (199601), vol. 95/565, XP002087360 [A] 2-7,9-14,16-18 * the whole document * | Examen | EP0734163 | - NEUHOFF D.L.; CASTOR K.G., "A Rate and Distortion Analysis of Chain Codes for Line Drawings", IEEE TRANSACTIONS ON INFORMATION THEORY, USA, (19850131), vol. 31, no. 1, pages 53 - 68, XP000648495 DOI: http://dx.doi.org/10.1109/TIT.1985.1056998 |