blank Aide rapide
blank Actualité maintenance

Dates prévues pour la maintenance

Interruptions régulières:
entre 5 h 00 et 5 h 15 HEC, du lundi au dimanche.

Autres interruptions
Accessibilité

2022.02.11

en savoir plus...
blank Flash info

Flash Info

La Lettonie participe au Registre fédéré
Cliquez ici pour plus d'informations sur le Registre fédéré.

2025-04-16

en savoir plus...
blank Liens utiles

Extrait du Registre européen des brevets

EP Présentation générale: EP0816587

EP0816587 - Support pour escalier préfabriqué [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets]
StatutAucune opposition formée dans le délai
Statut actualisé le  01.09.2006
Base de données mise à jour au 26.04.2025
Dernier événement   Tooltip01.09.2006Aucune opposition formée dans le délaipublié le 04.10.2006  [2006/40]
Demandeur(s)Pour tous les Etats désignés
HM-Betonfertigteilwerk Hans Mauthe GmbH & Co. KG
Hermann-Krum-Strasse 13
88319 Aitrach / DE
[2005/43]
Précédent [1998/02]Pour tous les Etats désignés
HM-Betonfertigteilwerk Hans Mauthe GmbH & Co. KG
Hermann-Krum-Strasse 13
88319 Aitrach / DE
Inventeur(s)01 / Schmelzer, Wilhelm
Schlossstrasse 7
87763 Lautrach / DE
[1998/02]
Mandataire(s)Pfister, Helmut
Pfister & Pfister
Patent-& Rechtsanwälte
Hallhof 6-7
87700 Memmingen / DE
[N/P]
Précédent [1998/02]Pfister, Helmut, Dipl.-Ing.
Herrenstrasse 11
87700 Memmingen / DE
Numéro de la demande, date de dépôt97110484.926.06.1997
[1998/02]
Numéro de priorité, dateDE1996211241U27.06.1996         Format original publié: DE 29611241 U
DE1996211766U08.07.1996         Format original publié: DE 29611766 U
[1998/02]
Langue de dépôtDE
Langue de la procédureDE
PublicationType: A2 Demande sans rapport de recherche 
N°:EP0816587
Date:07.01.1998
Langue:DE
[1998/02]
Type: A3 Rapport de recherche 
N°:EP0816587
Date:28.04.1999
[1999/17]
Type: B1 Fascicule de brevet 
N°:EP0816587
Date:26.10.2005
Langue:DE
[2005/43]
Rapport(s) de rechercheRapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le:EP15.03.1999
ClassificationIPC:E04F11/02
[1999/17]
CPC:
E04F11/022 (EP)
Précédent IPC [1998/02]E04F11/00
Etats contractants désignésAT,   CH,   DE,   ES,   FR,   GB,   LI,   NL,   SE [2000/02]
Précédent [1998/02]AT,  BE,  CH,  DE,  DK,  ES,  FI,  FR,  GB,  GR,  IE,  IT,  LI,  LU,  MC,  NL,  PT,  SE 
TitreAllemand:Auflager für eine Fertigtreppe aus Beton[1998/02]
Anglais:Prefabricated stairs bearing[1998/02]
Français:Support pour escalier préfabriqué[1998/02]
Procédure d'examen25.09.1999Requête en examen déposée  [1999/48]
29.10.1999Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s)
02.02.2000Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) BE, DK, FI, GR, IE, IT, LU, MC, PT
07.05.2002Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06)
15.11.2002Réponse à une notification de la division dexamen
06.05.2003Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06)
17.11.2003Réponse à une notification de la division dexamen
20.01.2004Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06)
29.07.2004Réponse à une notification de la division dexamen
12.05.2005Notification relative à l'intention de délivrer le brevet
12.08.2005Taxe de délivrance payée
12.08.2005Taxe publication/d‘impression payée
Opposition(s)27.07.2006Aucune opposition formée dans le délai imparti [2006/40]
Taxes payéesTaxe annuelle
14.06.1999Taxe annuelle Année du brevet 03
07.09.2000Taxe annuelle Année du brevet 04
30.05.2001Taxe annuelle Année du brevet 05
06.05.2002Taxe annuelle Année du brevet 06
22.05.2003Taxe annuelle Année du brevet 07
29.05.2004Taxe annuelle Année du brevet 08
01.06.2005Taxe annuelle Année du brevet 09
Surtaxe
Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973
26.11.1999BE   M01   Pas encore payé
26.11.1999DK   M01   Pas encore payé
26.11.1999FI   M01   Pas encore payé
26.11.1999GR   M01   Pas encore payé
26.11.1999IE   M01   Pas encore payé
26.11.1999IT   M01   Pas encore payé
26.11.1999LU   M01   Pas encore payé
26.11.1999MC   M01   Pas encore payé
26.11.1999PT   M01   Pas encore payé
Surtaxe concernant la taxe annuelle
30.06.200004   M06   Taxe payée le   07.09.2000
Dérogation à la compétence  Tooltip
exclusive de la juridiction
unifiée du brevet
Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni.
Citations:Recherche[X]DE1683100  (KUEHL DIPL ING HANS, et al) [X] 1,2,4,6,8-10 * page 4, line 6 - line 9; figures 1,6,9; claims 1,9 *;
 [A]DE3916819  (THUMM & CO) [A] 1,5* figure 1; claims 1-3 *;
 [XA]EP0697489  (SCHOECK BAUTEILE GMBH [DE]) [X] 1,3-8 * figures 1-4; claims 1,12 * [A] 2
ExamenDE29611766U
L'OEB décline toute responsabilité quant à l’exactitude des données émanant d'administrations tierces. Il ne garantit notamment pas l'exhaustivité, l'actualité ou la pertinence à des fins spécifiques de ces données.