EP0850625 - Article absorbant jetable avec de barrières d'étanchéité pourvu d'un adhésif pour la fixation de barrières sur la peau [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 18.09.1998 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 18.09.1998 | Retrait de la demande | publié le 04.11.1998 [1998/45] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés THE PROCTER & GAMBLE COMPANY One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, OH 45202 / US | [N/P] |
Précédent [1998/27] | Pour tous les Etats désignés THE PROCTER & GAMBLE COMPANY One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202 / US | Inventeur(s) | 01 /
Corzani, Italo Via Fonte Vecchia, 40 66100 Chieti / IT | 02 /
Divo, Michael Feldbergstrasse 14 61381 Friedrichsdorf / DE | 03 /
Hirsch, Uwe Thomas Michael Horst Sterngasse 149 64347 Griesheim / DE | [1998/27] | Mandataire(s) | Hirsch, Uwe T., et al Procter & Gamble Service GmbH IP Department Frankfurter Strasse 145 61476 Kronberg im Taunus / DE | [N/P] |
Précédent [1998/27] | Hirsch, Uwe Thomas, et al Procter & Gamble European Service GmbH, Sulzbacher Strasse 40-50 65824 Schwalbach am Taunus / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 97110731.3 | 01.07.1997 | [1998/27] | Numéro de priorité, date | EP19960120739 | 23.12.1996 Format original publié: EP 96120739 | [1998/27] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0850625 | Date: | 01.07.1998 | Langue: | EN | [1998/27] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 17.09.1998 | Classification | IPC: | A61F13/15, C09J153/02, A61F13/56 | [1998/27] | CPC: |
A61F13/4752 (EP);
A61F13/15 (KR);
A61F13/5611 (EP);
A61F13/82 (EP);
C09J153/00 (EP);
C09J153/02 (EP);
C09J153/025 (EP)
(-)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [1998/27] | Titre | Allemand: | Saugfähiger Einwegartikel mit Klebstoff beschichteten Seitensperren zur Befestigung der Seitensperren an der Haut | [1998/27] | Anglais: | Disposable absorbent article with side cuffs comprising an adhesive for secure topical attachment of the side cuffs to the skin of a wearer | [1998/27] | Français: | Article absorbant jetable avec de barrières d'étanchéité pourvu d'un adhésif pour la fixation de barrières sur la peau | [1998/27] | Procédure d'examen | 04.09.1998 | Demande retirée par le demandeur [1998/45] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]EP0638303 (UNI CHARM CORP [JP]) [A] 1,9,10 * column 2, line 37 - column 3, line 10 *; | [AD]WO9613238 (KIMBERLY CLARK CO [US]) [AD] 1-10 * the whole document *; | [A]US5559165 (PAUL CHARLES W [US]) [A] 1-5 * example -; claim -; table - *; | [A]WO9510576 (FULLER H B LICENSING FINANC [US]) [A] 1-5 * page 5, line 20 - page 16, line 20; claim - *; | [A]US4369284 (CHEN JOHN Y) [A] 1-5 * example -; claim -; table - *; | [A]US4460364 (CHEN FRANKLIN M C [US], et al) [A] 1-5 * example -; claim -; table - *; | [A]EP0611575 (JOHNSON & JOHNSON CONSUMER [US]) [A] 1 * claim - *; | [A]US5360855 (GOBRAN RAMSIS [US]) [A] 1 * example -; claim -; table - *; | [A]US5057571 (MALCOLM DAVID B [US], et al) [A] 1 * example -; claim -; table - * |